EP3050561 - COMPOSITIONS D'ACIDE CHLOROGÉNIQUE ET PROCÉDÉS POUR LES FABRIQUER ET LES UTILISER DANS LA GESTION DE L'OBÉSITÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.04.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.06.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kodimule, Shyam Prasad Plot No. 101 Jigani Industrial Area 2nd Phase Anekal Taluk 562106 Bangalore / IN | Pour tous les Etats désignés Harakanahalli, Lingaraju Basavegowda Plot No.101 Jigani Industrial Area 2nd Phase Anekal Taluk 562106 Bangalore / IN | [2016/31] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2016/31] | Mandataire(s) | Banse, Klaus-Dieter Banse & Steglich Patentanwälte PartmbB Herzog-Heinrich-Straße 23 80336 München / DE | [2020/38] |
Précédent [2016/31] | Banse, Klaus-Dieter Banse & Steglich Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Herzog-Heinrich-Straße 23 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15179206.6 | 30.07.2015 | [2016/31] | Numéro de priorité, date | US201462031135P | 30.07.2014 Format original publié: US 201462031135 P | [2016/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3050561 | Date: | 03.08.2016 | Langue: | EN | [2016/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3050561 | Date: | 14.09.2016 | Langue: | EN | [2016/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3050561 | Date: | 16.09.2020 | Langue: | EN | [2020/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.2016 | Classification | IPC: | A61K31/216, A61P3/04, A61K9/00, A61K36/74 | [2016/37] | CPC: |
A61K31/216 (EP,US);
A61K36/74 (EP,US);
A61K9/1271 (EP);
A61P3/04 (EP);
A61K2236/00 (EP,US)
| C-Set: |
A61K31/216, A61K2300/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2016/31] | A61K31/216, A61P3/04, A61K36/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/17] |
Précédent [2016/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNGEN VON CHLOROGENSÄURE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG UND VERWENDUNG DAVON IN DER ADIPOSITASVERWALTUNG | [2016/31] | Anglais: | COMPOSITIONS OF CHLOROGENIC ACID AND METHODS FOR MAKING AND USING THE SAME IN OBESITY MANAGEMENT | [2016/31] | Français: | COMPOSITIONS D'ACIDE CHLOROGÉNIQUE ET PROCÉDÉS POUR LES FABRIQUER ET LES UTILISER DANS LA GESTION DE L'OBÉSITÉ | [2016/31] | Procédure d'examen | 30.07.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.03.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/17] | 21.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 06.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 17.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.07.2015 | AL | 16.09.2020 | AT | 16.09.2020 | CY | 16.09.2020 | CZ | 16.09.2020 | EE | 16.09.2020 | FI | 16.09.2020 | HR | 16.09.2020 | LT | 16.09.2020 | LV | 16.09.2020 | MC | 16.09.2020 | MK | 16.09.2020 | MT | 16.09.2020 | PL | 16.09.2020 | RO | 16.09.2020 | RS | 16.09.2020 | SE | 16.09.2020 | SI | 16.09.2020 | SK | 16.09.2020 | SM | 16.09.2020 | BG | 16.12.2020 | NO | 16.12.2020 | GR | 17.12.2020 | IS | 16.01.2021 | PT | 18.01.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 30.07.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MK | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 30.07.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 30.07.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 16.09.2020 | |
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 16.09.2020 | |
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 16.09.2020 | |
NO | 16.12.2020 | Citations: | Recherche | [I]WO2006079056 (HOLT STEPHEN [US]) [I] 1-3,5,6 * the whole document * * page 2, line 23 - page 3, line 2 * * page 3, line 30 - page 4, line 21 * * page 5, line 27 - page 6, line 5 * * page 6, line 12 - line 14 * * page 7, line 3 - line 6 * * example 9 *; | [I] - T. MURASE ET AL, "Coffee polyphenols suppress diet-induced body fat accumulation by downregulating SREBP-1c and related molecules in C57BL/6J mice", AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM., US, (20101013), vol. 300, no. 1, doi:10.1152/ajpendo.00441.2010, ISSN 0193-1849, pages E122 - E133, XP055293184 [I] 1-3,5,6 * the whole document * * abstract * * page E122, column r, paragraph l - page E123, column l, paragraph 1 * * page E129, column l, paragraph 3 * * page E131, column r, paragraph l - page E132, column l, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00441.2010 | [I] - ZHAO HUI ET AL, "Enrichment and Purification of Total Chlorogenic Acids from Tobacco Waste Extract with Macroporous Resins", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY1993 NOV, (20100322), vol. 45, no. 6, doi:10.1080/01496390903566713, ISSN 0149-6395, pages 794 - 800, XP055293762 [I] 4 * the whole document * * abstract * * figure 1 * * "Analysis of T-CQAs by HPLC" and "preparation of Crude Extract"; page 796, column l * * page 800, column l, paragraph l * DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01496390903566713 | Examen | US2011223281 | par le demandeur | - BROWN JP, "A review of the genetic effect of occurring flavonoids, anthraquinones and related compounds", MUTAT RES, (1980), vol. 75, no. 3, doi:doi:10.1016/0165-1110(80)90029-9, pages 243 - 277, XP023832571 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-1110(80)90029-9 | - FARNSWORTH NR; AKERELE O; BINGEL AS; SOEJARTO DD; GUO Z, "Medicinal plants in therapy", BULL WORLD HEALTH ORGAN., (1985), vol. 63, no. 6, pages 965 - 81 | - JOVTCHEV G; STERGIOS M; SCHUBERT I, "A comparison of N-methyl- N-nitrosourea induced chromatid aberrations and micronuclei in barley meristems using FISH techniques", MUTAT RES, (2002), vol. 517, pages 47 - 51 | - KAMBOJ VP, "Herbal Medicine", CURR SC, (2000), vol. 78, no. 1, pages 35 - 37 | - SULTAN AO; CELIK TA, "Genotoxic and antimutagenic effects of Capparis spinosa L. on the Allium cepa L. root tip meristem cells", CARYOLOGIA, (2009), vol. 262, pages 114 - 123 | - SONG S. J.; CHOI S.; PARK T., "Decaffeinated Green Coffee Bean Extract Attenuates Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice", EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, (2014), pages 1 - 14 | - VONGSAK B.; SITHISARN P.; GRITSANAPAN W., "Simultaneous Determination of Crypto-Chlorogenic Acid, Isoquercetin, and Astragalin Contents", MORINGA OLEIFERA LEAF EXTRACTS BY TLC-DENSITOMETRIC METHOD. EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, (2013), pages 1 - 7 | - NARITA Y.; INOUYE K., "Degradation Kinetics of Chlorogenic Acid at Various pH Values and Effects of Ascorbic Acid and Epigallocatechin Gallate on Its Stability under Alkaline Conditions", J. AGRIC. FOOD CHEM., (2013), vol. 61, no. 4, pages 966 - 972 | - FARAH A.; PAULIS T. D.; MARTIN P. R.; TRUGO L. C., "Effect of Roasting on the Formation of Chlorogenic Acid Lactones in Coffee", J. AGRIC. FOOD CHEM., (2005), vol. 53, doi:doi:10.1021/JF048701T, pages 1505 - 1513, XP002527704 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/JF048701T | - SAROJINI BK; VIDYAGAYATRI M; DARSHANRAJ CG; BHARATH BR; MANJUNATHA H, "DPPH scavenging assay of novel 1,3-disubstituted-1H-pyrazol-5-ols and their in silico studies on some proteins involved in Alzheimer's disease signaling cascade", LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, (2011), vol. 7, pages 214 - 224 | - BLOIS MS, "Antioxidant determinations by the use of a stable free radical", NATURE, (1958), vol. 26, pages 1199 - 1200 | - NISHIKIMI M; APPAJI N; YAGI K, "The occurrence of superoxide anion in the reaction of reduced phenazine methosulfate and molecular oxygen", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, (1972), vol. 46, pages 849 - 854 | - OYAIZU M, "Studies on product of browning reaction prepared from glucose amine", JAPAN JOURNAL OF NUTRITION, (1986), vol. 44, pages 307 - 315 | - PRIETO P; PINEDA M; AGUILAR M, "Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a Phosphomolybdenum Complex: Specific application to the determination of vitamin E", ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, (1999), vol. 269, pages 337 - 341 | - FRAYLING TM; TIMPSON NJ; WEEDON MN; ZEGGINI E; FREATHY RM; LINDGREN CM; PERRY JR; ELLIOTT KS; LANGO H; RAYNER NW, "A common variant in the FTO gene is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity", SCIENCE, (2007), vol. 316, no. 5826, pages 889 - 94 | - MELNIKOVA I; WAGES D, "Antiobesity therapies", NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY, (2006), vol. 5, pages 369 - 370 | - RODRIGUEZ A; INFANTE D, "Characterization in silico of flavonoids biosynthesis in Theobroma cacao L", NETWORK BIOLOGY, (2011), vol. 1, pages 34 - 45 | - SHI Y; BURN P, "Lipid metabolic enzymes: emerging drug targets for the treatment of obesity", NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY, (2004), vol. 3, pages 695 - 710 | - SHOELSON SE; HERRERO L; NAAZ A, "Obesity, inflammation and insulin resistance", GASTROENTEROLOGY, (2007), vol. 132, no. 6, doi:doi:10.1053/j.gastro.2007.03.059, pages 2169 - 80, XP022072505 DOI: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2007.03.059 | - STRADER CD; HWA JJ; VAN HEEK M; PARKER EM, "Novel molecular targets for the treatment of obesity", DRUG DISCOVERY TODAY, (1998), vol. 3, pages 250 - 256 | - CUDREY CH VAN TIBEURGH; GARGOURI Y; VERGER R, "Inactivation of pancreatic lipase by amphiphlic reagents 5-(dodecyldithio)-2-nitrobenzoic acid and tetrahydrolipstatin. Dependence upon partitioning between micllar and oil phases", BIOCHEMISTRY, (1993), vol. 32, pages 800 - 808 | - HADVARY P; LENGSFELD H; WOLFER H, "Inhibition of pancreatic lipase in vitro by the covalent inhibitor tetrahydrolipstatin", BIOCHEM. J., (1988), vol. 256, pages 357 - 361 |