EP2987737 - EMBALLAGE, EN PARTICULIER POUR BALAIS D'ESSUIE-GLACE DE DISPOSITIFS LAVE-GLACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.07.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2019 | Demande réputée retirée | publié le 07.08.2019 [2019/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dyna Industria e Comercio Ltda. Rua Barao do Rio Branco, 46 07042-010 Guarulhos / Sao Paulo / BR | [2016/08] | Inventeur(s) | 01 /
NACAMULI, Marc Rua Barao do Rio Branco, 46 07042-010 Guarulhos Sao Paulo / BR | [2016/08] | Mandataire(s) | Patentanwälte Dr. Keller, Schwertfeger Partnerschaft mbB Westring 17 76829 Landau / DE | [N/P] |
Précédent [2016/08] | Patentanwälte Dr. Keller, Schwertfeger Westring 17 76829 Landau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15181805.1 | 20.08.2015 | [2016/08] | Numéro de priorité, date | BR20141020518 | 21.08.2014 Format original publié: BR102014020518 | [2016/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2987737 | Date: | 24.02.2016 | Langue: | DE | [2016/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.2015 | Classification | IPC: | B65D5/48 | [2016/08] | CPC: |
B65D5/48014 (EP);
B65D2585/6885 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/32] |
Précédent [2016/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERPACKUNG, INSBESONDERE FÜR WISCHERBLÄTTER VON SCHEIBENWASCHVORRICHTUNGEN | [2016/08] | Anglais: | PACKAGE, IN PARTICULAR FOR WIPER BLADES OF WINDSCREEN WASHING DEVICES | [2016/08] | Français: | EMBALLAGE, EN PARTICULIER POUR BALAIS D'ESSUIE-GLACE DE DISPOSITIFS LAVE-GLACE | [2016/08] | Procédure d'examen | 30.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.06.2016 | Requête en examen déposée [2016/32] | 11.11.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.02.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.04.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.10.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.02.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/32] | 27.03.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 30.04.2019 | 02.04.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/32] | 30.04.2019 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2018 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US1737950 (SCOTLAND BAYARD S) [X] 1,7 * figures 1, 2 *; | [X]US2611529 (CURRIVAN JOHN F) [X] 1-3,5,6,8,9,13 * figures 4, 8 *; | [X]US2732996 (V.R. PANTALONE) [X] 1-7* figures 1, 6-8 *; | [X]GB2159498 (TAYLOWE LTD) [X] 1,6,7,11,12 * figures 1, 3,8, 9 * | par le demandeur | DE29901874U | DE19829125 | DE102011083955 | WO2015000781 | DE102013213207 | EP2465787 |