EP2991289 - DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET PROCÉDÉ PERMETTANT D'ENVOYER DES MESSAGES À L'AIDE DE CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.11.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.09.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | [2021/03] |
Précédent [2016/09] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | Inventeur(s) | 01 /
CHUNG, Ji-Ryang Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 16677 Gyeonggi-do / KR | 02 /
SEO, Suck-Ho Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 16677 Gyeonggi-do / KR | 03 /
PARK, Sung-Ho Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 16677 Gyeonggi-do / KR | 04 /
SON, Dong-Hyoun Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 16677 Gyeonggi-do / KR | 05 /
HONG, Il-Sung Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 16677 Gyeonggi-do / KR | 06 /
PARK, Ji-Hyun Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 16677 Gyeonggi-do / KR | 07 /
CHO, Ki-Soo Samsung Electronics Co., Ltd. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 16677 Gyeonggi-do / KR | [2016/09] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2021/03] | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | ||
Précédent [2016/09] | Jenkins, Richard Gavin HGF Limited Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15182691.4 | 27.08.2015 | [2016/09] | Numéro de priorité, date | KR20140114081 | 29.08.2014 Format original publié: KR 20140114081 | [2016/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2991289 | Date: | 02.03.2016 | Langue: | EN | [2016/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2991289 | Date: | 20.01.2021 | Langue: | EN | [2021/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.01.2016 | Classification | IPC: | H04L29/08 | [2020/38] | CPC: |
H04L45/306 (EP,US);
H04L12/283 (KR);
H04M1/72415 (EP,US);
H04L65/611 (US);
H04L67/12 (KR);
H04W4/06 (KR);
H04W4/12 (KR);
H04W4/70 (EP,KR,US);
H04W72/56 (US);
H04W88/06 (KR)
(-)
|
Précédent IPC [2016/09] | H04L12/725, H04L29/08, G06F17/30, H04W88/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/41] |
Précédent [2016/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM SENDEN VON NACHRICHTEN DAMIT | [2016/09] | Anglais: | ELECTRONIC DEVICE AND METHOD FOR SENDING MESSAGES USING THE SAME | [2016/09] | Français: | DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET PROCÉDÉ PERMETTANT D'ENVOYER DES MESSAGES À L'AIDE DE CELUI-CI | [2016/09] | Procédure d'examen | 01.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.09.2016 | Requête en examen déposée [2016/41] | 25.10.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.02.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.09.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.12.2020 | Taxe de délivrance payée | 15.12.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.12.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 21.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.08.2015 | AL | 20.01.2021 | AT | 20.01.2021 | CY | 20.01.2021 | CZ | 20.01.2021 | DK | 20.01.2021 | EE | 20.01.2021 | ES | 20.01.2021 | FI | 20.01.2021 | HR | 20.01.2021 | IT | 20.01.2021 | LT | 20.01.2021 | LV | 20.01.2021 | MC | 20.01.2021 | MK | 20.01.2021 | MT | 20.01.2021 | NL | 20.01.2021 | PL | 20.01.2021 | RO | 20.01.2021 | RS | 20.01.2021 | SE | 20.01.2021 | SI | 20.01.2021 | SK | 20.01.2021 | SM | 20.01.2021 | BG | 20.04.2021 | NO | 20.04.2021 | GR | 21.04.2021 | IS | 20.05.2021 | PT | 20.05.2021 | GB | 27.08.2021 | IE | 27.08.2021 | LU | 27.08.2021 | BE | 31.08.2021 | CH | 31.08.2021 | FR | 31.08.2021 | LI | 31.08.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 27.08.2015 | |
AL | 20.01.2021 | ||
AT | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
MK | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
GB | 27.08.2021 | ||
IE | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 27.08.2015 | |
AL | 20.01.2021 | ||
AT | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
GB | 27.08.2021 | ||
IE | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/28] | HU | 27.08.2015 | |
AL | 20.01.2021 | ||
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
GB | 27.08.2021 | ||
IE | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
GB | 27.08.2021 | ||
IE | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
FR | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
CH | 31.08.2021 | ||
LI | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/39] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/34] | FI | 20.01.2021 | |
LT | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 20.01.2021 | |
LT | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | Citations: | Recherche | [I]US2014241354 (SHUMAN MOHAMMED ATAUR RAHMAN [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0024] , [0025] , [0034]; figures 1c,3,7; claims 1-11 * * paragraph [0068]; claims 12-14 ** paragraph [0026]; claim 15 * |