EP2991191 - DISPOSITIF D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.01.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2016/09] | Inventeur(s) | 01 /
Nate, Hiroshi c/o Toyoto Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2016/09] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2016/09] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15182892.8 | 28.08.2015 | [2016/09] | Numéro de priorité, date | JP20140173883 | 28.08.2014 Format original publié: JP 2014173883 | [2016/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2991191 | Date: | 02.03.2016 | Langue: | EN | [2016/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.01.2016 | Classification | IPC: | H02J7/14, H02J7/34 | [2016/09] | CPC: |
H02J7/1423 (EP,US);
B60R16/033 (EP,CN);
B60L53/30 (US);
B60L53/665 (EP,US);
B60L58/20 (EP,US);
B60R16/0315 (CN);
E05B81/82 (CN);
H01M10/44 (CN);
H02J7/34 (EP,US);
H02J2310/40 (EP);
Y02E60/10 (EP);
Y02T10/70 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/09] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STROMVERSORGUNGSVORRICHTUNG | [2016/09] | Anglais: | ELECTRIC POWER SUPPLY DEVICE | [2016/09] | Français: | DISPOSITIF D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | [2016/09] | Procédure dexamen | 28.09.2015 | Requête en examen déposée [2016/09] | 31.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.01.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.05.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.10.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.02.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 05.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 04.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0116213 (GEN MOTORS CORP [US]); | [X]EP1750346 (FUJITSU TEN LTD [JP]); | [Y]US2008029987 (SUGIYAMA MIZUHO [JP]); | [IY]US2009039707 (ISHIZEKI SEIICHI [JP]) | par le demandeur | JP2012240593 |