EP2982938 - DISPOSITIF DE FONCTIONNEMENT COMPRENANT UN CAPTEUR DE DÉPLACEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.07.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.03.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 10-1, Higashikotari 1-chome Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 / JP | [2016/06] | Inventeur(s) | 01 /
ANDO, Masamichi Murata Manufacturing Co., Ltd 10-1, Higashikotari 1-chome Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 / JP | 02 /
KAWAMURA, Hideki Murata Manufacturing Co., Ltd. 10-1, Higashikotari 1-chome Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 / JP | [2016/06] | Mandataire(s) | Lloyd, Patrick Alexander Desmond Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [2018/35] |
Précédent [2016/06] | Lloyd, Patrick Alexander Desmond Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15183008.0 | 06.04.2012 | [2016/06] | Numéro de priorité, date | JP20110086412 | 08.04.2011 Format original publié: JP 2011086412 | JP20110101407 | 28.04.2011 Format original publié: JP 2011101407 | JP20110106990 | 12.05.2011 Format original publié: JP 2011106990 | [2016/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2982938 | Date: | 10.02.2016 | Langue: | EN | [2016/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2982938 | Date: | 29.08.2018 | Langue: | EN | [2018/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.01.2016 | Classification | IPC: | G01D5/18, G01B7/16, G01L1/16, H01L41/113 | [2016/06] | CPC: |
G01B7/16 (EP,CN,US);
H10N30/304 (CN,US);
H10N30/302 (EP,CN,US);
G01D5/18 (CN,US);
G01D5/185 (EP,US);
G01L1/16 (EP,CN,US);
H10N30/857 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/37] |
Précédent [2016/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | BETRIEBSVORRICHTUNG MIT WEGSENSOR | [2016/06] | Anglais: | OPERATION DEVICE INCLUDING DISPLACEMENT SENSOR | [2016/06] | Français: | DISPOSITIF DE FONCTIONNEMENT COMPRENANT UN CAPTEUR DE DÉPLACEMENT | [2016/06] | Procédure d'examen | 05.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.08.2016 | Requête en examen déposée [2016/37] | 14.06.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 17.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12768338.1 / EP2696163 | Opposition(s) | 31.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.04.2012 | AL | 29.08.2018 | AT | 29.08.2018 | CY | 29.08.2018 | CZ | 29.08.2018 | DK | 29.08.2018 | EE | 29.08.2018 | ES | 29.08.2018 | FI | 29.08.2018 | HR | 29.08.2018 | IT | 29.08.2018 | LT | 29.08.2018 | LV | 29.08.2018 | MC | 29.08.2018 | MK | 29.08.2018 | MT | 29.08.2018 | NL | 29.08.2018 | PL | 29.08.2018 | RO | 29.08.2018 | RS | 29.08.2018 | SE | 29.08.2018 | SI | 29.08.2018 | SK | 29.08.2018 | SM | 29.08.2018 | TR | 29.08.2018 | BG | 29.11.2018 | NO | 29.11.2018 | GR | 30.11.2018 | IS | 29.12.2018 | PT | 29.12.2018 | IE | 06.04.2019 | LU | 06.04.2019 | BE | 30.04.2019 | CH | 30.04.2019 | FR | 30.04.2019 | LI | 30.04.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 06.04.2012 | |
AL | 29.08.2018 | ||
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
IE | 06.04.2019 | ||
LU | 06.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 06.04.2012 | |
AL | 29.08.2018 | ||
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
IE | 06.04.2019 | ||
LU | 06.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
IE | 06.04.2019 | ||
LU | 06.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
IE | 06.04.2019 | ||
LU | 06.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
IE | 06.04.2019 | ||
LU | 06.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 06.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 06.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
FR | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 06.04.2019 | ||
Précédent [2020/02] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 29.08.2018 | Citations: | Recherche | [X]WO2010104196 (MITSUI CHEMICALS INC [JP], et al); | [X]WO2010143528 (MURATA MANUFACTURING CO [JP], et al); | [X]EP2288179 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]); | [X]EP2290719 (SCHOOL CORP KANSAI UNIV [JP], et al); | [P]EP2408034 (MITSUI CHEMICALS INC [JP], et al); | EP2442213 [ ] (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) |