EP2996212 - SUPPORT DE FIXATION MONTÉ SUR RAIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.04.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tyco Electronics (Shanghai) Co. Ltd. F/G Section, 1/F, Building 15 999 Yinglun Road China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Shanghai 200131 / CN | [2020/43] |
Précédent [2016/11] | Pour tous les Etats désignés Tyco Electronics (Shanghai) Co. Ltd. F/G Section, 1/F, Building 15 999 Yinglun Road China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Shanghai / CN | Inventeur(s) | 01 /
ZHONG, Yuan c/o Tyco Electronics (Shanghai) Co. Ltd. F/G Section, 1/F, Building 15 999 Yinglun Road Shanghai / CN | 02 /
TAO, Ting c/o Tyco Electronics (Shanghai) Co. Ltd. F/G Section, 1/F, Building 15 999 Yinglun Road Shanghai / CN | [2016/11] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2016/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15183870.3 | 04.09.2015 | [2016/11] | Numéro de priorité, date | CN201420515268U | 09.09.2014 Format original publié: CN 201420515268 U | [2016/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2996212 | Date: | 16.03.2016 | Langue: | EN | [2016/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2996212 | Date: | 21.10.2020 | Langue: | EN | [2020/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.11.2015 | Classification | IPC: | H02B1/052 | [2016/11] | CPC: |
H02B1/0526 (EP,US);
H05K5/0204 (US);
F16B2/22 (US);
F16M13/022 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/44] |
Précédent [2016/11] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SCHIENENMONTIERTER BEFESTIGUNGSHALTERUNG | [2020/20] | Anglais: | RAIL MOUNTED FIXATION BRACKET | [2016/11] | Français: | SUPPORT DE FIXATION MONTÉ SUR RAIL | [2016/11] |
Précédent [2016/11] | SCHIENENMONTIERTE BEFESTIGUNGSHALTERUNG | Procédure d'examen | 16.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.09.2016 | Requête en examen déposée [2016/44] | 10.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.02.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 22.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.09.2015 | AL | 21.10.2020 | AT | 21.10.2020 | CY | 21.10.2020 | CZ | 21.10.2020 | DK | 21.10.2020 | EE | 21.10.2020 | ES | 21.10.2020 | FI | 21.10.2020 | HR | 21.10.2020 | IT | 21.10.2020 | LT | 21.10.2020 | LV | 21.10.2020 | MC | 21.10.2020 | MK | 21.10.2020 | MT | 21.10.2020 | NL | 21.10.2020 | PL | 21.10.2020 | RO | 21.10.2020 | RS | 21.10.2020 | SE | 21.10.2020 | SI | 21.10.2020 | SK | 21.10.2020 | SM | 21.10.2020 | TR | 21.10.2020 | BG | 21.01.2021 | NO | 21.01.2021 | GR | 22.01.2021 | IS | 21.02.2021 | PT | 22.02.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 04.09.2015 | |
AL | 21.10.2020 | ||
AT | 21.10.2020 | ||
CY | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
MK | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
TR | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 04.09.2015 | |
AL | 21.10.2020 | ||
AT | 21.10.2020 | ||
CY | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
MK | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 04.09.2015 | |
AL | 21.10.2020 | ||
AT | 21.10.2020 | ||
CY | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 04.09.2015 | |
AL | 21.10.2020 | ||
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2022/25] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
MC | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SI | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
IT | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 21.10.2020 | |
AT | 21.10.2020 | ||
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 21.10.2020 | |
CZ | 21.10.2020 | ||
DK | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 21.10.2020 | |
CZ | 21.10.2020 | ||
EE | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 21.10.2020 | |
CZ | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RO | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SK | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 21.10.2020 | |
CZ | 21.10.2020 | ||
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LT | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
SM | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
HR | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 21.10.2020 | |
ES | 21.10.2020 | ||
FI | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
PL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
IS | 21.02.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 21.10.2020 | |
FI | 21.10.2020 | ||
LV | 21.10.2020 | ||
NL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
SE | 21.10.2020 | ||
BG | 21.01.2021 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
GR | 22.01.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 21.10.2020 | |
NL | 21.10.2020 | ||
RS | 21.10.2020 | ||
NO | 21.01.2021 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 21.10.2020 | |
NL | 21.10.2020 | ||
PT | 22.02.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 21.10.2020 | Citations: | Recherche | [XI]US5842889 (KOELLMANN HANS JOSEF [DE]) [X] 1,11 * column 2, line 61 - column 3, line 24; figure - *[I] 2-10; | [XI]EP0909122 (PHOENIX CONTACT GMBH & CO [DE]) [X] 1,11 * paragraphs [0016] , [0017]; figures 1,5 * [I] 2-10; | [XI]US6135825 (BOCK WERNER [DE], et al) [X] 1,11 * column 2, line 52 - column 3, line 38; figure - * [I] 2-10; | [XI]US2002093794 (QUARDT DIRK [DE], et al) [X] 1,11 * paragraphs [0002] , [0005] , [0024] - [0027] - [0034]; figure - * [I] 2-10 | Examen | US2003143896 | DE102007015470 | US2012262894 |