EP2998256 - DISPOSITIF DE GUIDAGE DE PRODUIT ALLONGÉ ET INSTALLATION DE RANGEMENT INTÉGRANT UN TEL DISPOSITIF DE GUIDAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.02.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2017 | Demande réputée retirée | publié le 22.03.2017 [2017/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AMGC ZI du Chateau rue Denis Papin 62220 Carvin / FR | [2016/12] | Inventeur(s) | 01 /
REYMONENQ, Allan 25 rue du Calvaire 44390 LES TOUCHES / FR | [2016/12] | Mandataire(s) | Godineau, Valérie Ipsilon 3, rue Edouard Nignon 44300 Nantes / FR | [N/P] |
Précédent [2016/12] | Godineau, Valérie Ipsilon Brema-Loyer 3, rue Edouard Nignon 44300 Nantes / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 15184251.5 | 08.09.2015 | [2016/12] | Numéro de priorité, date | FR20140058800 | 18.09.2014 Format original publié: FR 1458800 | [2016/12] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2998256 | Date: | 23.03.2016 | Langue: | FR | [2016/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.01.2016 | Classification | IPC: | B65H54/28, B63B21/66, B65H57/04, B65H75/44 | [2016/12] | CPC: |
B65H57/04 (EP);
B63B21/663 (EP);
B65H54/2812 (EP);
B65H75/4402 (EP);
B65H2701/3917 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FÜHRUNGSVORRICHTUNG FÜR EIN LÄNGLICHES PRODUKT, UND RANGIERANLAGE, DIE EINE SOLCHE FÜHRUNGSVORRICHTUNG UMFASST | [2016/12] | Anglais: | DEVICE FOR GUIDING AN ELONGATE PRODUCT AND STORAGE FACILITY INCLUDING SUCH A GUIDING DEVICE | [2016/12] | Français: | DISPOSITIF DE GUIDAGE DE PRODUIT ALLONGÉ ET INSTALLATION DE RANGEMENT INTÉGRANT UN TEL DISPOSITIF DE GUIDAGE | [2016/12] | Procédure dexamen | 24.09.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/12] | 02.11.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/12] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]CH355914 (WILHELM STOEHR SPEZIALFABRIK F [DE]) [X] 1,2,12 * page 1-, lines 62-69; figures 1-3 * [A] 3,4,6-11 [I] 5; | [XI]DE1011029 (SIEMENS AG) [X] 1,2,12 * column 1, lines 1-32; figure 1 * [I] 5-7,10,11; | [A]US3025009 (ASCHINGER HAROLD W) [A] 1-12 * figures 1-4 *; | [A]US3347526 (THOMAS CYMMER, et al) [A] 1-12 * figures 1,1a *; | [A]US4516446 (FLOHN PAUL H [US]) [A] 1,2,12 * figures 1,2 * | par le demandeur | EP0110821 |