EP3141203 - DISPOSITIF D'ABLATION DE MUQUEUSE DE GRANDE ETENDUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.02.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.03.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.03.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.02.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.12.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.09.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Erbe Elektromedizin GmbH Waldhörnlestrasse 17 72072 Tübingen / DE | [2017/11] | Inventeur(s) | 01 /
Enderle, Markus Burgstr. 18 72070 Tübingen / DE | 02 /
Fischer, Klaus Immengasse 1 72202 Nagold / DE | 03 /
Stäbler, Thomas Zwehrenbühlstraße 42 72070 Tübingen / DE | [2017/11] | Mandataire(s) | Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB Webergasse 3 73728 Esslingen a. N. / DE | [N/P] |
Précédent [2022/16] | Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen a. N. / DE | ||
Précédent [2017/11] | Rüger, Barthelt & Abel Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15184682.1 | 10.09.2015 | [2017/11] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3141203 | Date: | 15.03.2017 | Langue: | DE | [2017/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3141203 | Date: | 20.04.2022 | Langue: | DE | [2022/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.03.2016 | Classification | IPC: | A61B18/04, A61B18/14 | [2017/11] | CPC: |
A61B18/042 (EP,KR,RU,US);
A61B18/12 (CN);
A61B18/1492 (EP,CN,RU,US);
A61B2017/00477 (EP,US);
A61B2018/00166 (EP,US);
A61B2018/00494 (EP,KR,US);
A61B2018/00577 (EP,KR,US);
A61B2018/00595 (CN);
A61B2018/0091 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/11] | Titre | Allemand: | ABLATIONSEINRICHTUNG ZUR GROSSFLÄCHIGEN MUKOSAABLATION | [2017/11] | Anglais: | ABLATION DEVICE FOR LARGE-SCALE MUCOSA ABLATION | [2017/11] | Français: | DISPOSITIF D'ABLATION DE MUQUEUSE DE GRANDE ETENDUE | [2017/11] | Procédure d'examen | 10.09.2015 | Requête en examen déposée [2017/11] | 10.09.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.09.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.09.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.01.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.12.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.02.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 03.03.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.03.2022 | Taxe de délivrance payée | 11.03.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.03.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 23.01.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.09.2015 | AL | 20.04.2022 | CY | 20.04.2022 | CZ | 20.04.2022 | DK | 20.04.2022 | EE | 20.04.2022 | ES | 20.04.2022 | FI | 20.04.2022 | HR | 20.04.2022 | LT | 20.04.2022 | LV | 20.04.2022 | MC | 20.04.2022 | MK | 20.04.2022 | MT | 20.04.2022 | NL | 20.04.2022 | RO | 20.04.2022 | RS | 20.04.2022 | SE | 20.04.2022 | SI | 20.04.2022 | SK | 20.04.2022 | SM | 20.04.2022 | TR | 20.04.2022 | BG | 20.07.2022 | NO | 20.07.2022 | GR | 21.07.2022 | IS | 20.08.2022 | PT | 22.08.2022 | AT | 10.09.2022 | IE | 10.09.2022 | LU | 10.09.2022 | BE | 30.09.2022 | CH | 30.09.2022 | LI | 30.09.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 10.09.2015 | |
AL | 20.04.2022 | ||
CY | 20.04.2022 | ||
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
MK | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
TR | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 10.09.2015 | |
AL | 20.04.2022 | ||
CY | 20.04.2022 | ||
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
MK | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 10.09.2015 | |
AL | 20.04.2022 | ||
CY | 20.04.2022 | ||
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 10.09.2015 | |
AL | 20.04.2022 | ||
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2023/09] | CZ | 20.04.2022 | |
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2023/07] | DK | 20.04.2022 | |
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2022/51] | ES | 20.04.2022 | |
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2022/50] | ES | 20.04.2022 | |
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2022/49] | ES | 20.04.2022 | |
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2022/47] | ES | 20.04.2022 | |
FI | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Précédent [2022/44] | NL | 20.04.2022 | Citations: | Recherche | [Y]WO0009053 (ARTHROCARE CORP [US]) [Y] 13-15* page 44, line 11 - page 51, line 30; figures 21-28 *; | [Y]DE10000091 (HERRMANN INGO F [IT]) [Y] 11,12 * column 3, line 33 - column 4, line 65; figures 1A-F *; | [XYI]WO2008090004 (ERBE ELEKTROMEDIZIN [DE], et al) [X] 1-5,7-10 * page 11 - page 13; figure 1 * * pages 14-17; figures 8-10 * [Y] 11-15 [I] 6; | [XI]US2011184408 (KONESKY GREGORY A [US], et al) [X] 1-4,6-10 * paragraphs [0039] - [0043]; figures 1-4 * [I] 5 | par le demandeur | WO2011022069 | US8641711 |