EP3002570 - DETECTEUR BOLOMETRIQUE A STRUCTURES MIM DE DIMENSIONS DIFFERENTES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.08.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 09.08.2019 | Demande réputée retirée | publié le 11.09.2019 [2019/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, rue Leblanc Bâtiment "le Ponant D" 75015 Paris / FR | [2016/14] | Inventeur(s) | 01 /
PALANCHOKE, Ujwol 28, rue Glandeves 13001 MARSEILLE / FR | 02 /
BOUTAMI, Salim 25, rue Lavoisier 38100 GRENOBLE / FR | 03 /
POCAS, Stéphane 12, rue Hoche 38000 GRENOBLE / FR | 04 /
RABAUD, Wilfried 128, rue Albert Soboul 38250 VILLARD-DE-LANS / FR | [2016/14] | Mandataire(s) | Brevalex Tour Trinity 1 B Place de la Défense 92400 Courbevoie / FR | [N/P] |
Précédent [2016/14] | Brevalex 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 15186326.3 | 22.09.2015 | [2016/14] | Numéro de priorité, date | FR20140059157 | 26.09.2014 Format original publié: FR 1459157 | [2016/14] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3002570 | Date: | 06.04.2016 | Langue: | FR | [2016/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.03.2016 | Classification | IPC: | G01J5/20, G01J5/08 | [2016/14] | CPC: |
G01J5/20 (EP,US);
G01J5/22 (US);
G01J5/0853 (EP,US);
G01J2005/202 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/38] |
Précédent [2016/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BOLOMETRISCHER DETEKTOR MIT MIM-STRUKTUREN UNTERSCHIEDLICHER GRÖSSE | [2016/14] | Anglais: | BOLOMETRIC DETECTOR WITH MIM STRUCTURES HAVING DIFFERENT DIMENSIONS | [2016/14] | Français: | DETECTEUR BOLOMETRIQUE A STRUCTURES MIM DE DIMENSIONS DIFFERENTES | [2016/14] | Procédure dexamen | 11.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.08.2016 | Requête en examen déposée [2016/38] | 23.12.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.04.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/37] | 06.05.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2018 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IY]FR2977937 (CENTRE NAT RECH SCIENT [FR], et al) [I] 1-4,8-14,16 * figures 3B, 4C, 6A, 8C, 8D * * page 19, line 1 - line 14 * * page 22, line 2 - line 4 * * page 22, line 17 - line 28 * * page 25, line 21 - line 29 * * claim 13 * [Y] 5-7,15; | [Y]FR2994596 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR]) [Y] 15* claim 1 *; | [Y]US2014175284 (ROH SOOK-YOUNG [KR], et al) [Y] 5-7 * figure 6 *; | [A] - JAN KISCHKAT ET AL, "Mid-infrared optical properties of thin films of aluminum oxide, titanium dioxide, silicon dioxide, aluminum nitride, and silicon nitride", APPLIED OPTICS, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, DC; US, vol. 51, no. 28, doi:10.1364/AO.51.006789, ISSN 0003-6935, (20121001), pages 6789 - 6798, (20121001), XP001578435 [A] 1 * tables 4-6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1364/AO.51.006789 | par le demandeur | WO2013010933 |