10.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.08.2020 [2020/33] |
03.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.08.2020 [2020/32] |
26.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.07.2020 [2020/31] |
13.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.04.2020 [2020/16] |
17.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2020 [2020/08] |
25.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.11.2019 [2019/48] |
30.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.10.2019 [2019/40] |
16.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.09.2019 [2019/38] |
21.06.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.07.2019 [2019/30] |
07.06.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.07.2019 [2019/28] |
24.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
15.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2019 [2019/12] |
08.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2019 [2019/11] |
08.02.2019 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 13.03.2019 [2019/11] |
01.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2019 [2019/10] |
25.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
18.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.02.2019 [2019/08] |
14.12.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.01.2019 [2019/03] |
23.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.11.2018 [2018/47] |
12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
21.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.10.2018 [2018/43] |
02.03.2018 |
Délivrance (prévue) |
publié le 04.04.2018 [2018/14] |
27.02.2018 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
24.01.2018 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
24.01.2018 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
31.10.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.10.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
24.05.2017 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
20.01.2017 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
06.01.2017 |
Premier rapport d'examen |
|
14.10.2016 |
Requête en examen présentée |
publié le 16.11.2016 [2016/46] |
14.10.2016 |
Changement - Etats désignés |
publié le 16.11.2016 [2016/46] |
10.10.2016 |
Modification par le demandeur |
|
05.04.2016 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 06.04.2016 [2016/14] |
06.10.2015 |
Changement - mandataire |
|