Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US11566225 | Dossier mondial | 31.01.2023 | B2 | US2016097034 | 07.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201414505816 | 03.10.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3002016 | Dossier mondial | 04.04.2018 | B1 | EP3002016 | 06.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201414505816 | 03.10.2014 |