EP3006641 - FENÊTRE DE TOIT AVEC UN MODULE DE CHÂSSIS SUPÉRIEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 30.06.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.02.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 11.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 30.06.2023 | Retrait de la demande | publié le 02.08.2023 [2023/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VKR Holding A/S Breeltevej 18 2970 Hørsholm / DK | [2016/15] | Inventeur(s) | 01 /
JENSEN, Jimmy Skjold Lundevej 13 5591 Gelsted / DK | [2016/15] | Mandataire(s) | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [N/P] |
Précédent [2016/15] | Awapatent A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 15193223.3 | 04.10.2012 | [2016/15] | Numéro de priorité, date | DK20110070550 | 04.10.2011 Format original publié: DK 201170550 | [2016/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3006641 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | EN | [2016/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.02.2016 | Classification | IPC: | E04D13/03, E06B7/10, F24F13/18, E04D13/035 | [2016/15] | CPC: |
E04D13/0325 (EP);
E04D13/0354 (EP);
E06B7/10 (EP);
F24F13/18 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/13] |
Précédent [2016/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | DACHFENSTER MIT EINEM OBEREN SCHIEBERAHMENMODUL | [2016/15] | Anglais: | A ROOF WINDOW WITH A TOP SASH MODULE | [2016/15] | Français: | FENÊTRE DE TOIT AVEC UN MODULE DE CHÂSSIS SUPÉRIEUR | [2016/15] | Procédure d'examen | 05.11.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.12.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 20.02.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/13] | 29.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.09.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.09.2021 | Observations des tiers | 27.06.2023 | Demande retirée par le demandeur [2023/31] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12778227.4 / EP2751355 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23161705.1 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale/rapport d'examen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 20.02.2017 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.02.2017 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 08.03.2017 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe d'examen | 20.02.2017 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.02.2017 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 08.03.2017 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 20.02.2017 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.02.2017 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 08.03.2017 | Décision envoyée | 20.02.2017 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.02.2017 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 08.03.2017 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 15.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO9951832 (VELUX IND AS [DK], et al) [A] 1-14* figure 2 *; | [XI]WO03001017 (VKR HOLDING AS [DK], et al) [X] 1,2 * figures 1,2 * [I] 3-14; | [XI]WO2007028590 (VKR HOLDING AS [DK], et al) [X] 1,2 * figures 1, 5-7, 11-13 * * page 29, line 9 * [I] 3-14 | par le demandeur | GB1028251 | WO9928581 | autre | EP2565355 |