EP3026875 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉGLAGE D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF ÉLECTROMÉNAGER INTELLIGENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.11.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.07.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District Beijing 100085 / CN | [2016/22] | Inventeur(s) | 01 /
HAN, Guangyi c/o Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District BEIJING 100085 / CN | 02 /
ZHAO, Ming c/o Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District BEIJING 100085 / CN | 03 /
HOU, Enxing c/o Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District BEIJING 100085 / CN | [2016/22] | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2016/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15195325.4 | 19.11.2015 | [2016/22] | Numéro de priorité, date | CN201410706098 | 27.11.2014 Format original publié: CN201410706098 | [2016/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3026875 | Date: | 01.06.2016 | Langue: | EN | [2016/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3026875 | Date: | 01.01.2020 | Langue: | EN | [2020/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.03.2016 | Classification | IPC: | G06F3/0484, H04L12/28, H04M1/725, G06F3/0481 | [2019/28] | CPC: |
G06F3/04817 (EP,RU,US);
G06F3/0484 (RU);
G05B19/418 (CN);
G05B15/02 (CN);
G06F3/0482 (RU,US);
G06F3/04847 (EP,RU,US);
H04L12/282 (EP,RU,US);
H04L67/10 (RU,US);
H04M1/72415 (EP,RU,US);
|
Précédent IPC [2016/22] | H04M1/725, G06F3/0484, // H04L12/28 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/30] |
Précédent [2016/22] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG DES BETRIEBSZUSTANDS EINES INTELLIGENTEN HAUSHALTSGERÄTS | [2016/22] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR ADJUSTING OPERATIONAL STATUS OF SMART HOME DEVICE | [2016/22] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉGLAGE D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF ÉLECTROMÉNAGER INTELLIGENT | [2016/22] | Procédure d'examen | 16.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.06.2016 | Requête en examen déposée [2016/30] | 25.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.11.2019 | Taxe de délivrance payée | 22.11.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.11.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 02.10.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.11.2015 | AL | 01.01.2020 | AT | 01.01.2020 | CY | 01.01.2020 | CZ | 01.01.2020 | DK | 01.01.2020 | EE | 01.01.2020 | FI | 01.01.2020 | HR | 01.01.2020 | IT | 01.01.2020 | LT | 01.01.2020 | LV | 01.01.2020 | MC | 01.01.2020 | MK | 01.01.2020 | MT | 01.01.2020 | PL | 01.01.2020 | RO | 01.01.2020 | RS | 01.01.2020 | SE | 01.01.2020 | SI | 01.01.2020 | SK | 01.01.2020 | SM | 01.01.2020 | TR | 01.01.2020 | BG | 01.04.2020 | NO | 01.04.2020 | GR | 02.04.2020 | IS | 01.05.2020 | PT | 27.05.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 19.11.2015 | |
AL | 01.01.2020 | ||
AT | 01.01.2020 | ||
CY | 01.01.2020 | ||
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
MT | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 19.11.2015 | |
AT | 01.01.2020 | ||
CY | 01.01.2020 | ||
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
MT | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/48] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/47] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/40] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/39] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/38] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/36] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | Citations: | Recherche | [I]US2007197236 (AHN SANG-JUN [KR], et al) [I] 1-10 * abstract * * figures 1,5,6 * * paragraph [0003] - paragraph [0005] * * paragraph [0010] - paragraph [0011] * * paragraph [0024] - paragraph [0030] * * last four lines; page 3, column l * * paragraph [0041] * * paragraph [0047] - paragraph [0051] *; | [IA]US2013139113 (CHOUDHARY BIBHU [IN], et al) [I] 1,5,9,10 * abstract * * figure 6 * * paragraph [0001] * * paragraph [0003] * * paragraph [0013] - paragraph [0017] * * paragraph [0022] - paragraph [0023] * * paragraph [0026] * * paragraph [0028] * * paragraph [0030] - paragraph [0042] * * paragraph [0046] - paragraph [0053] * [A] 2-4,6-8; | [A]WO2014094532 (TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD [CN]) [A] 1-10 * abstract * * paragraph [0002] * * paragraph [0021] - paragraph [0035] * * paragraph [0053] ** paragraph [0055] * |