EP3173455 - ÉLÉMENT D'HABILLAGE AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.04.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 28.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 20.04.2018 | Demande réputée retirée | publié le 23.05.2018 [2018/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Swatch Group Research and Development Ltd. Rue des Sors 3 2074 Marin / CH | [2017/22] | Inventeur(s) | 01 /
François, Nicolas Rue Jean-Jacques Lallemand 3 2000 Neuchâtel / CH | [2017/22] | Mandataire(s) | Goulette, Ludivine, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 2001 Neuchâtel / CH | [2017/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15197047.2 | 30.11.2015 | [2017/22] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3173455 | Date: | 31.05.2017 | Langue: | FR | [2017/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.05.2016 | Classification | IPC: | C09K9/02 | [2017/22] | CPC: |
G02F1/0147 (EP,US);
B32B15/08 (US);
B32B15/082 (EP,US);
B32B15/095 (EP,US);
B32B15/20 (EP,US);
B32B27/20 (EP,US);
B32B27/283 (EP,US);
B32B27/308 (EP,US);
B32B27/40 (EP,US);
B32B7/12 (EP,US);
B32B9/007 (EP,US);
B32B9/045 (EP,US);
C09K9/02 (EP,US);
G04B45/0015 (EP,US);
G04B47/008 (EP,US);
G04B47/068 (US);
B32B2250/44 (EP,US);
B32B2255/26 (US);
B32B2307/30 (EP,US);
B32B2307/302 (EP,US);
B32B2307/4026 (EP,US);
B32B2307/412 (EP,US);
B32B2307/422 (EP,US);
B32B2307/584 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERKLEIDUNGSELEMENT MIT TEMPERATURSENSOR | [2017/22] | Anglais: | CLADDING ELEMENT WITH TEMPERATURE SENSOR | [2017/22] | Français: | ÉLÉMENT D'HABILLAGE AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE | [2017/22] | Procédure dexamen | 01.12.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/21] | 09.01.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO0102168 (ARRAY DISPLAYS AB [SE], et al) [X] 1,10 * page 3, line 15 - page 4, line 27 * [I] 2-9,11; | [XI]US5688592 (SHIBAHASHI YUTAKA [JP], et al) [X] 1-4 * column 2, line 36 - column 9, line 31 * [I] 5-11; | [XI]US2012045952 (CHEN MING-TSE [TW]) [X] 1,10 * abstract * [I] 2-9,11; | [A]US5430692 (GRUPP JOACHIM [CH], et al) [A] 12-18 * column 1, line 55 - column 2, line 31 * | par le demandeur | US2008311401 |