EP3176108 - EMBALLAGE POUR AU MOINS UN ARTICLE DE CONSOMMATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.06.2017 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.02.2018 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JT International S.A. 8, rue Kazem Radjavi 1202 Geneva / CH | [2017/23] | Inventeur(s) | 01 /
EDE, Andrew John 14 Willis Road Cambridge CB1 2AQ / GB | 02 /
FARN, Russel Graham 20 St Philip's Road Cambridge CB1 3AQ / GB | 03 /
WILKINS, Rebecca Ann Rose Cottage, Litte Walden Rd Little Walden, Saffron Walden Essex CB10 1XA / GB | 04 /
ANDERTON, Alexander Laurence 43 Mulgrave Avenue Preston PR2 1HJ / GB | [2017/23] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/23] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15197823.6 | 03.12.2015 | [2017/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3176108 | Date: | 07.06.2017 | Langue: | EN | [2017/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.05.2016 | Classification | IPC: | B65D50/04, A24F15/12, A24F15/20 | [2017/23] | CPC: |
B65D50/046 (EP,US);
A24F15/01 (EP,US);
A24F15/20 (EP,US);
B65D2215/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/23] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERPACKUNG FÜR MINDESTENS EINEN VERBRAUCHERARTIKEL | [2017/23] | Anglais: | PACK FOR AT LEAST ONE CONSUMER ARTICLE | [2017/23] | Français: | EMBALLAGE POUR AU MOINS UN ARTICLE DE CONSOMMATION | [2017/23] | Procédure dexamen | 24.02.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2017 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2002185404 (DONEGAN MICHAEL PATRICK [US]) [X] 1-5 * paragraph [0028] - paragraph [0033]; figures 1-5 *[I] 9,11,12; | [XI]WO2009139712 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) [X] 1-5 * paragraph [0024] - paragraph [0025]; figures 1,2 * [I] 9,11,12; | [XYI]WO2012053964 (SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB [SE], et al) [X] 1-8,10-12 * page 7, line 14 - page 18, line 21; figures 1-11 * [Y] 14,15 [I] 9,13; | [Y]CN204120219U (SHENZHEN FIRST UNION TECH CO) [Y] 14,15 * the whole document * | par le demandeur | US2014326623 |