EP3032234 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D'ESTIMATION DE FORCE DE CHARGE EN BOUCLE OUVERTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.03.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Goodrich Corporation Four Coliseum Centre 2730 West Tyvola Road Charlotte, NC 28217-4578 / US | [2020/19] |
Précédent [2016/24] | Pour tous les Etats désignés Goodrich Corporation Four Caliseum Centre 2730 West Tyvola Road Charlotte, NC 28217-4578 / US | Inventeur(s) | 01 /
SINGH, Sameep 2705 Oak Trace Ct. Beavercreek, OH Ohio 45431 / US | 02 /
KOLK, Richard 11509 Cedardale Road Louisville, KY Kentucky 40223 / US | [2016/24] | Mandataire(s) | Dehns 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | [N/P] |
Précédent [2020/19] | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Précédent [2016/24] | Iceton, Greg James Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15198705.4 | 09.12.2015 | [2016/24] | Numéro de priorité, date | US201414564545 | 09.12.2014 Format original publié: US201414564545 | [2016/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3032234 | Date: | 15.06.2016 | Langue: | EN | [2016/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3032234 | Date: | 06.05.2020 | Langue: | EN | [2020/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.04.2016 | Classification | IPC: | G01L5/22 | [2019/48] | CPC: |
G01L5/225 (EP,US);
G01R19/0092 (US)
|
Précédent IPC [2016/24] | G01L5/28 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/03] |
Précédent [2016/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR SCHÄTZUNG DER LASTKRAFT MIT OFFENER SCHLEIFE | [2016/24] | Anglais: | OPEN LOOP LOAD FORCE ESTIMATION SYSTEMS AND METHODS | [2016/24] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS D'ESTIMATION DE FORCE DE CHARGE EN BOUCLE OUVERTE | [2016/24] | Procédure d'examen | 09.12.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/03] | 07.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 25.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 09.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.12.2015 | AL | 06.05.2020 | AT | 06.05.2020 | CY | 06.05.2020 | CZ | 06.05.2020 | DK | 06.05.2020 | EE | 06.05.2020 | ES | 06.05.2020 | FI | 06.05.2020 | HR | 06.05.2020 | IT | 06.05.2020 | LT | 06.05.2020 | LV | 06.05.2020 | MC | 06.05.2020 | MK | 06.05.2020 | MT | 06.05.2020 | NL | 06.05.2020 | PL | 06.05.2020 | RO | 06.05.2020 | RS | 06.05.2020 | SE | 06.05.2020 | SI | 06.05.2020 | SK | 06.05.2020 | SM | 06.05.2020 | TR | 06.05.2020 | BG | 06.08.2020 | NO | 06.08.2020 | GR | 07.08.2020 | IS | 06.09.2020 | PT | 07.09.2020 | IE | 09.12.2020 | LU | 09.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/32] | HU | 09.12.2015 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
MK | 06.05.2020 | ||
MT | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
TR | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 09.12.2020 | ||
LU | 09.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 09.12.2015 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
MT | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
TR | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 09.12.2020 | ||
LU | 09.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 09.12.2020 | ||
LU | 09.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 09.12.2020 | ||
LU | 09.12.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
IE | 09.12.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 06.05.2020 | |
DK | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 06.05.2020 | |
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 06.05.2020 | |
LT | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 06.05.2020 | |
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 06.09.2020 | Citations: | Recherche | [XI]US4577497 (RAY COLIN J [GB], et al) [X] 1,11 * figures 1-5 * [I] 2,3; | [XI]WO0145245 (DELPHI TECH INC [US]) [X] 1,11 * figures 1-6; claims 1-7 *[I] 2,3 |