Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3035135 | Dossier mondial | 20.05.2020 | B1 | EP3035135 | 22.06.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR1462968 | 19.12.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES2796083T | 25.11.2020 | T3 | Numéro de priorité | Date | FR1462968 | 19.12.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | FR3030793 | 16.02.2018 | B1 | FR3030793 | 24.06.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR1462968 | 19.12.2014 |