EP3035135 - PROCÉDÉ D'ARRÊT D'URGENCE ET SYSTÈME SÉCURITAIRE ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.03.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CLEARSY 320 avenue Archimède Zone d'Activités Commerciales de la Duranne Immeuble les Pléiades III Bat à 13857 Aix-en-Provence / FR | [2016/25] | Inventeur(s) | 01 /
SABATIER, Denis 310 route d'Eguilles Jardins Juliette 311 13090 AIX-EN-PROVENCE / FR | 02 /
PATIN, Florent 166 bis chemin de la Prière 01600 SAINT-BERNARD / FR | [2016/25] | Mandataire(s) | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2020/21] |
Précédent [2016/25] | Blot, Philippe Robert Emile Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 15201096.3 | 18.12.2015 | [2016/25] | Numéro de priorité, date | FR20140062968 | 19.12.2014 Format original publié: FR 1462968 | [2016/25] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3035135 | Date: | 22.06.2016 | Langue: | FR | [2016/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3035135 | Date: | 20.05.2020 | Langue: | FR | [2020/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.2016 | Classification | IPC: | G05B9/02, B61L15/00, G06F11/07, G06F11/14, G06F11/16 | [2020/04] | CPC: |
G05B9/02 (EP);
B61L15/0063 (EP);
B61L15/0081 (EP);
G06F11/0796 (EP);
G06F11/1497 (EP);
G06F11/1633 (EP);
G06F11/1654 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2016/25] | G05B9/02, G06F11/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/01] |
Précédent [2016/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | NOTABSCHALTUNGSVERFAHREN UND ENTSPRECHENDES SICHERHEITSSYSTEM | [2016/25] | Anglais: | A METHOD FOR EMERGENCY STOP AND ASSOCIATED SECURITY SYSTEM | [2016/25] | Français: | PROCÉDÉ D'ARRÊT D'URGENCE ET SYSTÈME SÉCURITAIRE ASSOCIÉ | [2016/25] | Procédure d'examen | 18.12.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.11.2016 | Requête en examen déposée [2017/01] | 20.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.2020 | Taxe de délivrance payée | 14.04.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 23.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.12.2015 | AL | 20.05.2020 | AT | 20.05.2020 | CY | 20.05.2020 | CZ | 20.05.2020 | DK | 20.05.2020 | EE | 20.05.2020 | FI | 20.05.2020 | HR | 20.05.2020 | LT | 20.05.2020 | LV | 20.05.2020 | MC | 20.05.2020 | MK | 20.05.2020 | MT | 20.05.2020 | NL | 20.05.2020 | PL | 20.05.2020 | RO | 20.05.2020 | RS | 20.05.2020 | SE | 20.05.2020 | SI | 20.05.2020 | SK | 20.05.2020 | SM | 20.05.2020 | TR | 20.05.2020 | BG | 20.08.2020 | NO | 20.08.2020 | GR | 21.08.2020 | IS | 20.09.2020 | PT | 21.09.2020 | IE | 18.12.2020 | LU | 18.12.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 18.12.2015 | |
AL | 20.05.2020 | ||
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
MT | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
TR | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 18.12.2020 | ||
LU | 18.12.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 18.12.2020 | ||
LU | 18.12.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 20.05.2020 | |
DK | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 20.05.2020 | |
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 20.05.2020 | |
LT | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 20.05.2020 | |
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 20.09.2020 | Citations: | Recherche | [A]US2005283712 (MUKHERJEE SHUBHENDU S [US], et al) [A] 1,10 * paragraph [0001] - paragraph [0006] *; | [A]US7047440 (FREYDEL LEV R [US], et al) [A] 1,10 * column 1 - column 7 *; | [A]WO2006051355 (ABB AS [NO], et al) [A] 1,10* page 1 - page 8; claim 1 *; | [A]EP2085839 (ICS TRIPLEX TECHNOLOGY LTD [GB]) [A] 1,10 * paragraph [0001] - paragraph [0012] * |