EP3042887 - Procédé catalytique pour la dimérisation de diène [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.06.2017 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 20.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 09.06.2017 | Demande réputée retirée | publié le 12.07.2017 [2017/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOTAL MARKETING SERVICES 24, Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | Pour tous les Etats désignés CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -CNRS- 3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16 / FR | [2016/28] | Inventeur(s) | 01 /
Taoufik, M. Mostafa 2 rue général Dayan 69100 Villeurbanne / FR | 02 /
Szeto, Kai Chung 28 rue Hector Berlioz 69100 Villeurbanne / FR | 03 /
Rios Neyra, Cesar 14 rue Colin 69100 Villeurbanne / FR | [2016/28] | Mandataire(s) | Hirsch & Associés 154 Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2016/28] | Hirsch & Associés 137, rue de l'Université 75007 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 15305021.6 | 12.01.2015 | [2016/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3042887 | Date: | 13.07.2016 | Langue: | EN | [2016/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.07.2015 | Classification | IPC: | C07C2/40, C07C5/03 | [2016/28] | CPC: |
C07C2/403 (EP);
C07C5/03 (EP);
C07C2521/18 (EP);
C07C2523/44 (EP);
C07C2531/22 (EP)
| C-Set: |
C07C2/403, C07C11/21 (EP);
C07C5/03, C07C9/22 (EP) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Katalytisches Verfahren zur Diendimerisierung | [2016/28] | Anglais: | Catalytic process for diene dimerization | [2016/28] | Français: | Procédé catalytique pour la dimérisation de diène | [2016/28] | Procédure dexamen | 14.01.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/28] | 21.02.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]GB1061482 (NAT DISTILLERS CHEM CORP) [X] 1,2,4,6-8 * example 1; claim 1; table II * [Y] 9 [I] 3,5; | [Y]EP1880986 (IDEMITSU KOSAN CO [JP]) [Y] 9 * claim 1 * | par le demandeur | US8669403 | WO2011146837 |