EP3085570 - SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR UN VÉHICULE À PROPULSION ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉS DE COMMANDE D'UN TEL SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.10.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.11.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALSTOM Transport Technologies 48, rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen / FR | [2019/49] |
Précédent [2016/43] | Pour tous les Etats désignés ALSTOM Transport Technologies 48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen / FR | Inventeur(s) | 01 /
Barlini, Davide Via Chiarelli 2A 20151 Milano / IT | 02 /
Losito, Michele Via Ca' De Volpi 2G 24034 Cisano Bergamasco / IT | [2016/43] | Mandataire(s) | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2016/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15305594.2 | 20.04.2015 | [2016/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3085570 | Date: | 26.10.2016 | Langue: | EN | [2016/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3085570 | Date: | 04.12.2019 | Langue: | EN | [2019/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.10.2015 | Classification | IPC: | B60M1/18, B61C17/06, B60M3/06, B60M7/00 | [2019/32] | CPC: |
B60M1/18 (EP,US);
B60L50/51 (CN);
B60M7/003 (US);
B60L50/53 (CN);
B60L53/14 (CN);
B60L53/20 (CN);
B60L9/22 (CN);
B60M1/12 (CN);
B60M3/06 (US);
B61C17/06 (US);
B60L2200/26 (CN);
Y02T10/70 (EP);
|
Précédent IPC [2016/43] | B60M1/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/17] |
Précédent [2016/43] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | STROMVERSORGUNGSNETZ FÜR EIN ELEKTRISCH ANGETRIEBENES FAHRZEUG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG SOLCH EINES STROMVERSORGUNGSSYSTEMS | [2016/43] | Anglais: | AN ELECTRICAL POWER SUPPLY SYSTEM FOR AN ELECTRICALLY PROPELLED VEHICLE AND METHODS OF CONTROLLING SUCH AN ELECTRICAL POWER SUPPLY SYSTEM | [2016/43] | Français: | SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR UN VÉHICULE À PROPULSION ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉS DE COMMANDE D'UN TEL SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | [2016/43] | Procédure d'examen | 20.04.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/17] | 04.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.05.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 29.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.04.2015 | AL | 04.12.2019 | AT | 04.12.2019 | CY | 04.12.2019 | CZ | 04.12.2019 | DK | 04.12.2019 | EE | 04.12.2019 | FI | 04.12.2019 | HR | 04.12.2019 | LT | 04.12.2019 | LV | 04.12.2019 | MC | 04.12.2019 | MK | 04.12.2019 | MT | 04.12.2019 | RO | 04.12.2019 | RS | 04.12.2019 | SE | 04.12.2019 | SI | 04.12.2019 | SK | 04.12.2019 | SM | 04.12.2019 | TR | 04.12.2019 | BG | 04.03.2020 | NO | 04.03.2020 | GR | 05.03.2020 | IS | 04.04.2020 | IE | 20.04.2020 | LU | 20.04.2020 | PT | 29.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 20.04.2015 | |
AL | 04.12.2019 | ||
AT | 04.12.2019 | ||
CY | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
MT | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
TR | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
IE | 20.04.2020 | ||
LU | 20.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
IE | 20.04.2020 | ||
LU | 20.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
LU | 20.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/07] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 04.12.2019 | |
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/26] | FI | 04.12.2019 | |
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 04.03.2020 | Citations: | Recherche | [A]FR2398634 (REGIE AUTONOME TRANSPORTS [FR]) [A] 1* the whole document *; | [I]DE10233842 (SIEMENS AG [DE]) [I] 1,3 * paragraph [0013] - paragraph [0017]; figures 1-3 *; | [A]EP2848458 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * the whole document * | Examen | EP1245432 | EP2275300 | par le demandeur | WO2011147708 |