EP3011940 - VÉRIN, NOTAMMENT POUR MODIFIER LA POSITION DE LA BASE DU SIÈGE D'UN FAUTEUIL ROULANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.06.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.06.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés REAC Poland sp. z o.o. ul. Sulejowska 45 97-300 Piotrkow Trybunalski / PL | [2016/17] | Inventeur(s) | 01 /
Lykkegaard, Frank 17th Annonciade, Ave de Annonciade 1706 MC98000 / MC | [2016/25] | Mandataire(s) | Dziubinska, Joanna Kancelaria Patentowa ul. Wyszynskiego 58 m 25 94-047 Lodz / PL | [2016/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15460094.4 | 08.10.2015 | [2016/17] | Numéro de priorité, date | PL20140409873 | 21.10.2014 Format original publié: PL 40987314 | [2016/17] | Langue de dépôt | PL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3011940 | Date: | 27.04.2016 | Langue: | EN | [2016/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3011940 | Date: | 02.08.2017 | Langue: | EN | [2017/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.2016 | Classification | IPC: | A61G5/10, // A61G5/04 | [2016/17] | CPC: |
A61G5/1059 (EP,US);
A61G5/14 (US);
A61G5/043 (EP,US);
A61G5/1075 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/39] |
Précédent [2016/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | WAGENHEBER, INSBESONDERE ZUM WECHSEL DER POSITION DES SITZUNTERGESTELLS IN EINEM ROLLSTUHL | [2016/17] | Anglais: | A JACK, EXPECIALLY FOR THE CHANGE OF THE POSITION OF THE SEAT BASE IN A WHEELCHAIR | [2016/17] | Français: | VÉRIN, NOTAMMENT POUR MODIFIER LA POSITION DE LA BASE DU SIÈGE D'UN FAUTEUIL ROULANT | [2016/17] | Procédure d'examen | 21.04.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.08.2016 | Requête en examen déposée [2016/39] | 21.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.04.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 23.06.2017 | Taxe de délivrance payée | 23.06.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/28] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.10.2015 | AL | 02.08.2017 | AT | 02.08.2017 | CY | 02.08.2017 | CZ | 02.08.2017 | EE | 02.08.2017 | ES | 02.08.2017 | FI | 02.08.2017 | HR | 02.08.2017 | IT | 02.08.2017 | LT | 02.08.2017 | LV | 02.08.2017 | MC | 02.08.2017 | MK | 02.08.2017 | PT | 02.08.2017 | RO | 02.08.2017 | RS | 02.08.2017 | SE | 02.08.2017 | SI | 02.08.2017 | SK | 02.08.2017 | SM | 02.08.2017 | TR | 02.08.2017 | IE | 08.10.2017 | LU | 08.10.2017 | MT | 08.10.2017 | BE | 31.10.2017 | FR | 31.10.2017 | BG | 02.11.2017 | NO | 02.11.2017 | GR | 03.11.2017 | IS | 02.12.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 08.10.2015 | |
AT | 02.08.2017 | ||
CY | 02.08.2017 | ||
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
MK | 02.08.2017 | ||
PT | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SI | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
TR | 02.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 08.10.2015 | |
AT | 02.08.2017 | ||
CY | 02.08.2017 | ||
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
MK | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SI | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
TR | 02.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 08.10.2015 | |
AT | 02.08.2017 | ||
CY | 02.08.2017 | ||
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
MK | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SI | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 08.10.2015 | |
AT | 02.08.2017 | ||
CY | 02.08.2017 | ||
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SI | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 08.10.2015 | |
AT | 02.08.2017 | ||
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SI | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 02.08.2017 | |
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SI | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
IE | 08.10.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 02.08.2017 | |
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SI | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
MT | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 02.08.2017 | |
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SI | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
FR | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/36] | AT | 02.08.2017 | |
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
LU | 08.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/26] | AT | 02.08.2017 | |
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
MC | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 02.08.2017 | |
CZ | 02.08.2017 | ||
EE | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
IT | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
RO | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
SK | 02.08.2017 | ||
SM | 02.08.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 02.08.2017 | |
CZ | 02.08.2017 | ||
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 02.08.2017 | |
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
LV | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 02.08.2017 | |
ES | 02.08.2017 | ||
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
BG | 02.11.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
GR | 03.11.2017 | ||
IS | 02.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 02.08.2017 | |
FI | 02.08.2017 | ||
HR | 02.08.2017 | ||
LT | 02.08.2017 | ||
RS | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 02.08.2017 | |
LT | 02.08.2017 | ||
SE | 02.08.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 02.08.2017 | |
LT | 02.08.2017 | ||
NO | 02.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 02.08.2017 | |
NO | 02.11.2017 | Citations: | Recherche | [X]EP0074053 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,3,4,7 * page 10, line 15 - page 13, line 26; figure - *; | [A]WO0185533 (BERGSTROM ENGINEERING [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [AD]WO0021478 (HANS BALLE APS [DK], et al) [AD] 1 * abstract *; | [A]WO2013066198 (MBL POLAND SP Z O O [PL]) [A] 1 * abstract *; | [AP]CN104173050B (SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD) [AP] 1,2 * the whole document * | par le demandeur | WO0021478 |