EP3108474 - ESTIMATION D'UNE MÉTRIQUE DE CADENCE À LA BASE D'UN TRAIN DE BITS AUDIO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/52] | ESTIMATION D'UNE MESURE DE TEMPO À PARTIR D'UN TRAIN DE BITS AUDIO | ||
[2018/33] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 31.05.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.08.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.09.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2019 | Demande réputée retirée | publié le 03.07.2019 [2019/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dolby International AB Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam / NL | [2016/52] | Inventeur(s) | 01 /
BISWAS, Arijit Dolby Germany GmbH Deutschherrnstrasse 15-19 90429 Nuremberg / DE | [2016/52] | Mandataire(s) | Dolby International AB Patent Group Europe 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [N/P] |
Précédent [2016/52] | Dolby International AB Patent Group Europe Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 15705597.1 | 18.02.2015 | [2016/52] | WO2015EP53371 | Numéro de priorité, date | US201461941283P | 18.02.2014 Format original publié: US 201461941283 P | [2016/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015124597 | Date: | 27.08.2015 | Langue: | EN | [2015/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3108474 | Date: | 28.12.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.08.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.08.2015 | Classification | IPC: | G10H1/00, G10H1/40, G10L19/008 | [2016/52] | CPC: |
G10H1/0008 (EP,US);
G10H1/40 (EP,US);
G10L19/008 (US);
G10L19/167 (US);
G10L25/03 (EP,US);
G10H2210/076 (EP,US);
G10L19/022 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/52] | Titre | Allemand: | ABSCHÄTZUNG EINER TEMPOMETRIK AUSGEHEND VON EINEM AUDIOBITSTROM | [2018/33] | Anglais: | ESTIMATING A TEMPO METRIC FROM AN AUDIO BIT-STREAM | [2016/52] | Français: | ESTIMATION D'UNE MÉTRIQUE DE CADENCE À LA BASE D'UN TRAIN DE BITS AUDIO | [2018/33] |
Précédent [2016/52] | SCHÄTZUNG EINER TEMPOMETRIK AUS EINEM AUDIOBITSTROM | ||
Précédent [2016/52] | ESTIMATION D'UNE MESURE DE TEMPO À PARTIR D'UN TRAIN DE BITS AUDIO | Entrée dans la phase régionale | 19.09.2016 | Taxe nationale de base payée | 19.09.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.09.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.08.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.09.2016 | Requête en examen déposée [2016/52] | 13.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.08.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.01.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/27] | 14.02.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2019 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2012215546 (BISWAS ARIJIT [DE], et al) [A] 1-38 * para. 1-45; para. 62-147 *; | [A]US2009304204 (BIEBER GERALD [DE], et al) [A] 1-38 * para. 1-4, 15-17, 72-75 *; | [A]US2013282388 (ENGDEGARD JONAS [SE]) [A] 1-38 * para. 1-5, 13, 25, 65 *; | [A]US2012237039 (THESING ROBIN [DE], et al) [A] 1-38 * para. 2-4, 32, 132-133 * |