Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP3099355 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3099355



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 160
18.01.2019 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
26.03.2018 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
15.02.2018 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
18.01.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
18.01.2018 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
18.01.2018 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 3
18.01.2018 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 2
18.01.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
11.01.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
11.01.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
27.11.2017 Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse Recherche / Examen 2
21.11.2017 Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur Recherche / Examen 2
02.11.2017 Dépôt concernant la représentation Recherche / Examen 3
19.09.2017 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
19.09.2017 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
19.09.2017 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
19.09.2017 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 16
19.09.2017 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 16
14.08.2017 Début d'examen Recherche / Examen 1
06.03.2017 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
06.03.2017 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
06.03.2017 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 1
06.03.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
25.01.2017 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
25.01.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
09.11.2016 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
06.09.2016 Notification concernant: correction d'irrégularités dans l'opinion écrite/modification de la demande/taxes de revendication Recherche / Examen 2
02.09.2016 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
02.09.2016 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
02.09.2016 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
02.09.2016 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
15.08.2016 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 6
15.07.2016 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
15.07.2016 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 5
10.06.2016 Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets Recherche / Examen 4
25.08.2015 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 22
06.08.2015 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 3
06.08.2015 Publication de la demande internationale - A1 Recherche / Examen 17
11.06.2015 Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII Administration chargée de la recherche internationale 2
11.06.2015 Opinion écrite de l'ISA, page de garde Administration chargée de la recherche internationale 1
11.06.2015 Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire Administration chargée de la recherche internationale 2
08.04.2015 Notification de l'enregistrement d'un changement Administration chargée de la recherche internationale 1
27.02.2015 Abrégé Administration chargée de la recherche internationale 1
27.02.2015 Revendications Administration chargée de la recherche internationale 2
27.02.2015 Description Administration chargée de la recherche internationale 10
27.02.2015 Dessins Administration chargée de la recherche internationale 4