EP3102429 - DISPOSITIF DE ROULEMENT, MEUBLE COMPRENANT UN DISPOSITIF DE ROULEMENT ET UTILISATION DU DISPOSITIF DE ROULEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.10.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.07.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.01.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SK | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wheel.me AS Karenslyst allé 57 0277 Oslo / NO | [2023/48] |
Précédent [2016/50] | Pour tous les Etats désignés Wheel.me AS Fürstenga 16 1367 Snarøya / NO | Inventeur(s) | 01 /
LIBAKKEN, Rolf Postboks 413 N-9991 Båtsfjord / NO | [2016/50] | Mandataire(s) | Onsagers AS P.O. Box 1813 Vika 0123 Oslo / NO | [2016/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15708337.9 | 06.02.2015 | [2016/50] | WO2015IB50907 | Numéro de priorité, date | NO20140000145 | 06.02.2014 Format original publié: NO 20140145 | NO20140000520 | 28.04.2014 Format original publié: NO 20140520 | [2016/50] | Langue de dépôt | NO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015118492 | Date: | 13.08.2015 | Langue: | EN | [2015/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3102429 | Date: | 14.12.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.08.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3102429 | Date: | 15.11.2023 | Langue: | EN | [2023/46] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP3102429 | Date: | 20.12.2023 | [2023/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.08.2015 | Classification | IPC: | B60B33/00, B60B33/06, B60B33/08 | [2016/50] | CPC: |
B60B33/063 (EP,KR,US);
B60B33/06 (RU);
B60B33/0063 (EP,KR,US);
B60B33/0015 (US);
B60B33/0047 (US);
B60B33/0089 (US);
B60B33/0092 (US);
B60B33/08 (EP,KR,RU,US);
B60B2200/20 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ROLLVORRICHTUNG, MÖBELSTÜCK MIT EINER ROLLVORRICHTUNG UND VERWENDUNG DER ROLLVORRICHTUNG | [2016/50] | Anglais: | ROLLING DEVICE, A PIECE OF FURNITURE COMPRISING A ROLLING DEVICE AND A USE OF THE ROLLING DEVICE | [2016/50] | Français: | DISPOSITIF DE ROULEMENT, MEUBLE COMPRENANT UN DISPOSITIF DE ROULEMENT ET UTILISATION DU DISPOSITIF DE ROULEMENT | [2016/50] | Entrée dans la phase régionale | 06.09.2016 | Taxe nationale de base payée | 06.09.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.09.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.06.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 06.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.09.2016 | Requête en examen déposée [2016/50] | 06.09.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.01.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.07.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.10.2023 | Taxe de délivrance payée | 06.10.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.10.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2019 | 05   M06   Taxe payée le   23.04.2019 | 29.02.2020 | 06   M06   Taxe payée le   29.04.2020 | 28.02.2021 | 07   M06   Taxe payée le   28.05.2021 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 15.11.2023 | HR | 15.11.2023 | PL | 15.11.2023 | RO | 15.11.2023 | RS | 15.11.2023 | SK | 15.11.2023 | SM | 15.11.2023 | GR | 16.02.2024 | IS | 15.03.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | CZ | 15.11.2023 | |
HR | 15.11.2023 | ||
PL | 15.11.2023 | ||
RO | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
SM | 15.11.2023 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | HR | 15.11.2023 | |
PL | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
SM | 15.11.2023 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Précédent [2024/25] | HR | 15.11.2023 | |
PL | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Précédent [2024/24] | HR | 15.11.2023 | |
RS | 15.11.2023 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 16.02.2024 | |
IS | 15.03.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2671242 (LEWIS GILBERT L); | [XI]US2937879 (JEAN LION); | [X]US4108455 (JAMES VARNELL L); | [A]US4660994 (MASCIARELLI CAMILLO [US]) | Examen | JPS6024685U | DE102004030113 | WO2011023820 | par le demandeur | NO316760B |