Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US9930464 | Dossier mondial
| 27.03.2018 | B2 | US2017180902 | | 22.06.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US12069465 | Dossier mondial
| 20.08.2024 | B2 | US2024007813 | | 04.01.2024 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201815891606 | | 08.02.2018 | US201916716424 | | 16.12.2019 | US201615127577 | | 20.09.2016 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | US202318339368 | | 22.06.2023 | US202217864708 | | 14.07.2022 | US202017010827 | | 03.09.2020 | US201916429575 | | 03.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11722830 | Dossier mondial
| 08.08.2023 | B2 | US2022377481 | | 24.11.2022 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201815891606 | | 08.02.2018 | US201916716424 | | 16.12.2019 | US201615127577 | | 20.09.2016 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | US202217864708 | | 14.07.2022 | US202017010827 | | 03.09.2020 | US201916429575 | | 03.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11395084 | Dossier mondial
| 19.07.2022 | B2 | US2021058729 | | 25.02.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201815891606 | | 08.02.2018 | US201916716424 | | 16.12.2019 | US201615127577 | | 20.09.2016 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | US202017010827 | | 03.09.2020 | US201916429575 | | 03.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10779104 | Dossier mondial
| 15.09.2020 | B2 | US2020120436 | | 16.04.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201815891606 | | 08.02.2018 | US201916716424 | | 16.12.2019 | US201615127577 | | 20.09.2016 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | US201916429575 | | 03.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10542364 | Dossier mondial
| 21.01.2020 | B2 | US2019342686 | | 07.11.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201815891606 | | 08.02.2018 | US201615127577 | | 20.09.2016 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | US201916429575 | | 03.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10334382 | Dossier mondial
| 25.06.2019 | B2 | US2018234785 | | 16.08.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201815891606 | | 08.02.2018 | US201615127577 | | 20.09.2016 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR20230156453 | Dossier mondial
| 14.11.2023 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | KR20227026504 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102600284B | Dossier mondial
| 10.11.2023 | B1 | KR20220113838 | | 16.08.2022 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | KR20217010049 | | 20.03.2015 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102428815B | Dossier mondial
| 04.08.2022 | B1 | KR20210040193 | | 12.04.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | KR20207022907 | | 20.03.2015 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102238609B | Dossier mondial
| 09.04.2021 | B1 | KR20200097813 | | 19.08.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102144389B | Dossier mondial
| 13.08.2020 | B1 | KR20180086512 | | 31.07.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR101882654B | Dossier mondial
| 26.07.2018 | B1 | KR20180026568 | | 12.03.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR101838056B | Dossier mondial
| 14.03.2018 | B1 | KR20160124422 | | 27.10.2016 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2023001241 | Dossier mondial
| 04.01.2023 | A | Numéro de priorité | | Date | JP2021109000 | | 30.06.2021 | EP14305411 | | 21.03.2014 | JP2020087855 | | 20.05.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP7174810B | Dossier mondial
| 20.12.2022 | B6 | JP7174810B | | 17.11.2022 | B2 | JP2021152681 | | 30.09.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | JP2020087855 | | 20.05.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP6907383B | Dossier mondial
| 21.07.2021 | B2 | JP2020160454 | | 01.10.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | JP2018188504 | | 03.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP6220082B | Dossier mondial
| 25.10.2017 | B2 | JP2017514160 | | 01.06.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP4387276 | Dossier mondial
| 11.09.2024 | A3 | EP4387276 | | 19.06.2024 | A2 | Numéro de priorité | | Date | EP15710808 | | 20.03.2015 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | EP20157672 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3686887 | Dossier mondial
| 28.02.2024 | B1 | EP3686887 | | 29.07.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP15710808 | | 20.03.2015 | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN111182442B | Dossier mondial
| 27.08.2021 | B | CN111182442 | | 19.05.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | CN201580014972 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN111179949B | Dossier mondial
| 25.03.2022 | B | CN111179949 | | 19.05.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | CN201580014972 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN111179948 | Dossier mondial
| 19.05.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | CN201580014972 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN111145766B | Dossier mondial
| 24.06.2022 | B | CN111145766 | | 12.05.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | CN201580014972 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN106463123B | Dossier mondial
| 03.03.2020 | B | CN106463123 | | 22.02.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3120350 | Dossier mondial
| 19.02.2020 | B1 | EP3120350 | | 25.01.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | | 20.03.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2015140291 | Dossier mondial
| 24.09.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | JP6707604B | Dossier mondial
| 10.06.2020 | B2 | JP2018205783 | | 27.12.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | JP6416352B | Dossier mondial
| 31.10.2018 | B2 | JP2017227930 | | 28.12.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | EP2922057 | Dossier mondial
| 23.09.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | TWI648729B | | 21.01.2019 | B | TW201537562 | | 01.10.2015 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | TWI697893B | | 01.07.2020 | B | TW201933333 | | 16.08.2019 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | TWI770522B | | 11.07.2022 | B | TW202113805 | | 01.04.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | TWI836503B | | 21.03.2024 | B | TW202309877 | | 01.03.2023 | A | Numéro de priorité | | Date | EP14305411 | | 21.03.2014 | Type | Demande divisionnaire | EP3686887 |