EP3137635 - SOUCHES DE LACTOBACILLUS À ACTION RAPIDE ET LEUR UTILISATION POUR AMÉLIORER LA STABILITÉ AÉROBIE D'UN ENSILAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.10.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.09.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.11.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pioneer Hi-Bred International, Inc. 7100 N.W. 62nd Avenue Johnston, Iowa 50131-1014 / US | [2017/10] | Inventeur(s) | 01 /
HARMAN, Elizabeth R.R.1 1099 NE 134th Avenue Alleman, Iowa 50007-9802 / US | 02 /
RUTHERFORD, William 612 N. 13th Street Grimes, Iowa 50111 / US | 03 /
SMILEY, Brenda Kay 10770 NW 103rd Court Granger, Iowa 50109 / US | [2017/10] | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Précédent [2019/51] | J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2017/10] | Bentham, Andrew J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15710983.6 | 25.02.2015 | [2017/10] | WO2015US17516 | Numéro de priorité, date | US201414200231 | 07.03.2014 Format original publié: US201414200231 | [2017/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015134254 | Date: | 11.09.2015 | Langue: | EN | [2015/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3137635 | Date: | 08.03.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.09.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3137635 | Date: | 18.12.2019 | Langue: | EN | [2019/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.09.2015 | Classification | IPC: | C12R1/24, C12N1/22, C12R1/225, A23K30/18 | [2017/10] | CPC: |
A23K30/18 (EP,EA,US);
C12N1/20 (EP,EA,US);
C12N1/205 (EP,EA,US);
A23V2400/121 (EA,US);
A23V2400/169 (EA,US);
C12R2001/225 (EP,EA,US);
C12R2001/24 (EP,EA,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/10] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHNELL WIRKENDE LACTOBACILLUS-STÄMME UND DEREN VERWENDUNG ZUR ERHÖHUNG DER AEROBEN STABILITÄT EINER SILAGE | [2017/10] | Anglais: | RAPID ACTING LACTOBACILLUS STRAINS AND THEIR USE TO IMPROVE AEROBIC STABILITY OF SILAGE | [2017/10] | Français: | SOUCHES DE LACTOBACILLUS À ACTION RAPIDE ET LEUR UTILISATION POUR AMÉLIORER LA STABILITÉ AÉROBIE D'UN ENSILAGE | [2017/10] | Matière biologique | Cette demande fait mention dun dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Entrée dans la phase régionale | 18.08.2016 | Taxe nationale de base payée | 18.08.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.08.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.08.2016 | Requête en examen déposée [2017/10] | 18.08.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.09.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.11.2019 | Taxe de délivrance payée | 08.11.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.11.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 21.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.02.2015 | AL | 18.12.2019 | AT | 18.12.2019 | CY | 18.12.2019 | DK | 18.12.2019 | EE | 18.12.2019 | FI | 18.12.2019 | LT | 18.12.2019 | LV | 18.12.2019 | MC | 18.12.2019 | MK | 18.12.2019 | MT | 18.12.2019 | SE | 18.12.2019 | SI | 18.12.2019 | SM | 18.12.2019 | IE | 25.02.2020 | CH | 29.02.2020 | LI | 29.02.2020 | NO | 18.03.2020 | IS | 18.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 25.02.2015 | |
AL | 18.12.2019 | ||
AT | 18.12.2019 | ||
CY | 18.12.2019 | ||
DK | 18.12.2019 | ||
EE | 18.12.2019 | ||
FI | 18.12.2019 | ||
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
MC | 18.12.2019 | ||
MT | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
SI | 18.12.2019 | ||
SM | 18.12.2019 | ||
IE | 25.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
IS | 18.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 18.12.2019 | |
AT | 18.12.2019 | ||
DK | 18.12.2019 | ||
EE | 18.12.2019 | ||
FI | 18.12.2019 | ||
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
MC | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
SI | 18.12.2019 | ||
SM | 18.12.2019 | ||
IE | 25.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
IS | 18.04.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 18.12.2019 | |
AT | 18.12.2019 | ||
DK | 18.12.2019 | ||
EE | 18.12.2019 | ||
FI | 18.12.2019 | ||
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
MC | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
SI | 18.12.2019 | ||
SM | 18.12.2019 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
IS | 18.04.2020 | ||
Précédent [2020/50] | AL | 18.12.2019 | |
AT | 18.12.2019 | ||
DK | 18.12.2019 | ||
EE | 18.12.2019 | ||
FI | 18.12.2019 | ||
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
MC | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
SI | 18.12.2019 | ||
SM | 18.12.2019 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
IS | 18.04.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 18.12.2019 | |
DK | 18.12.2019 | ||
EE | 18.12.2019 | ||
FI | 18.12.2019 | ||
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
SM | 18.12.2019 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
IS | 18.04.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 18.12.2019 | |
EE | 18.12.2019 | ||
FI | 18.12.2019 | ||
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
SM | 18.12.2019 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
IS | 18.04.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 18.12.2019 | |
EE | 18.12.2019 | ||
FI | 18.12.2019 | ||
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
SM | 18.12.2019 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 18.12.2019 | |
FI | 18.12.2019 | ||
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 18.12.2019 | |
LT | 18.12.2019 | ||
LV | 18.12.2019 | ||
SE | 18.12.2019 | ||
NO | 18.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 18.03.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6326037 (MANN STEPHEN PHILIP [GB], et al) [A] 1-20 * column 1, line 45 - column 2, line 35 * * column 3, lines 7-13 *; | [I]US6337068 (HENDRICK CAROL A [US], et al) [I] 1-20 * column 3, lines 30-37 * * column 3, line 61 - column 5, line 63 * * claim - *; | [AD] - WEINBERG Z G ET AL, "NEW TRENDS AND OPPOTUNITIES IN THE DEVELOPMENT AND USE OF INOCULANTS FOR SILAGE", FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS, ELSEVIER, AMSTERDAM; NL, (19960101), vol. 19, no. 1, doi:10.1016/0168-6445(96)00025-3, ISSN 0168-6445, pages 53 - 68, XP000960647 [AD] 1-20 * Item 4; page 59, column r * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0168-6445(96)00025-3 | par le demandeur | US6403084 | US7799551 | - NILSON, ARCH MICROBIOL., (1956), vol. 24, pages 396 - 411 | - GIBSON, J. GEN. MICRO., (1958), vol. 24, pages 60 - 70 | - BECK, LANDWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG., (1972), vol. 27, pages 55 - 63 | - SZIGETI, ACTA ALMENTARIA, (1979), vol. 8, pages 25 - 40 | - GRAZIA; SUZZI, J. APPL. BACTERIOL., (1984), vol. 56, pages 373 - 379 | - WEINBERG, ZNG.; MUCK, RE., FMS MICROBIOLOGY REV., (1996), vol. 19, pages 53 - 68 | - WILKINSON, J.M.; DAVIES, D.R., GRASS AND FORAGE SCIENCE, (2012), vol. 68, pages 1 - 19 | - MUCK, RICHARD E., AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, (2013), vol. 22, pages 3 - 15 | - "Aerobic Stability: The method of Honig", Proc. Of the Eurobac. Conf., SWED. UNIV. OF AGRIC. SCI. GRASS AND FORAGE REPORT NO. 3-1990, (19860812), pages 76 - 81 |