08.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.08.2022 [2022/32] |
24.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.07.2022 [2022/30] |
17.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.07.2022 [2022/29] |
10.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.07.2022 [2022/28] |
22.01.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.02.2021 [2021/08] |
20.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.12.2020 [2020/52] |
13.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.12.2020 [2020/51] |
06.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.12.2020 [2020/50] |
23.10.2020 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 25.11.2020 [2020/48] |
16.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.11.2020 [2020/47] |
28.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.09.2020 [2020/40] |
14.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.09.2020 [2020/37] |
03.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.08.2020 [2020/32] |
08.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.06.2020 [2020/24] |
01.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.06.2020 [2020/23] |
17.04.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.05.2020 [2020/21] |
15.11.2019 |
Délivrance (prévue) |
publié le 18.12.2019 [2019/51] |
11.11.2019 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
11.11.2019 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
08.11.2019 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
22.09.2019 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
03.08.2019 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
07.06.2019 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
16.02.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
01.02.2019 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
23.03.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
17.02.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.12.2017 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
24.11.2017 |
Premier rapport d'examen |
|
07.06.2017 |
Changement - mandataire |
|
12.05.2017 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 14.06.2017 [2017/24] |
03.02.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.02.2017 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 08.03.2017 [2017/10] |
03.02.2017 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
03.02.2017 |
Requête en examen présentée |
publié le 08.03.2017 [2017/10] |
09.12.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
12.10.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.09.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
22.08.2016 |
Modification par le demandeur |
|
19.08.2016 |
Changement - mandataire |
|
19.08.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.08.2016 |
Nouvelle entrée: matière biologique |
|
18.09.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
12.09.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
27.03.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|