EP3137237 - PROCÉDÉ PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE DES CONTRÔLES DE MATÉRIAU POUR DES TUBES EN ACIER DEVANT ÊTRE TRAITÉS AVEC UNE CHALEUR AGISSANT SUR LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.12.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.09.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.02.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Europipe GmbH Wiesenstrasse 36 45473 Mülheim / DE | [2017/10] | Inventeur(s) | 01 /
GRABOWSKI, Rainer An den Schlothen 12 40885 Ratingen / DE | 02 /
BALKENOHL, Christian Pflanzstraße 53a 45359 Essen / DE | 03 /
LIESSEM, Andreas Steinknappen 40d 45470 Mülheim / DE | [2017/10] | Mandataire(s) | Meissner, Peter E. Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Hohenzollerndamm 89 14199 Berlin / DE | [2017/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15718178.5 | 13.04.2015 | [2017/10] | WO2015EP57944 | Numéro de priorité, date | DE20141006475 | 29.04.2014 Format original publié: DE102014006475 | [2017/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015165723 | Date: | 05.11.2015 | Langue: | DE | [2015/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3137237 | Date: | 08.03.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.11.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3137237 | Date: | 07.02.2018 | Langue: | DE | [2018/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.11.2015 | Classification | IPC: | B21C37/08, B21C51/00, G01N1/00 | [2017/10] | CPC: |
B21C37/08 (EP);
C21D9/08 (RU);
B21C51/00 (EP);
C21D11/00 (RU);
G01N25/00 (RU);
G01N1/44 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/10] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG VON WERKSTOFFPRÜFUNGEN FÜR MIT DIE MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN BEEINFLUSSENDER WÄRME ZU BEHANDELNDE ROHRE AUS STAHL | [2017/10] | Anglais: | METHOD FOR PERFORMING MATERIAL TESTS FOR PIPES MADE OF STEEL, WHICH PIPES ARE TO BE TREATED WITH HEAT THAT INFLUENCES THE MECHANICAL PROPERTIES | [2017/10] | Français: | PROCÉDÉ PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE DES CONTRÔLES DE MATÉRIAU POUR DES TUBES EN ACIER DEVANT ÊTRE TRAITÉS AVEC UNE CHALEUR AGISSANT SUR LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | [2017/10] | Entrée dans la phase régionale | 02.11.2016 | Taxe nationale de base payée | 02.11.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.11.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.11.2016 | Requête en examen déposée [2017/10] | 02.11.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.09.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.12.2017 | Taxe de délivrance payée | 21.12.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.12.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.11.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.04.2015 | AL | 07.02.2018 | CY | 07.02.2018 | CZ | 07.02.2018 | DK | 07.02.2018 | EE | 07.02.2018 | ES | 07.02.2018 | FI | 07.02.2018 | HR | 07.02.2018 | IT | 07.02.2018 | LT | 07.02.2018 | LV | 07.02.2018 | MC | 07.02.2018 | MK | 07.02.2018 | MT | 07.02.2018 | NL | 07.02.2018 | PL | 07.02.2018 | PT | 07.02.2018 | RO | 07.02.2018 | RS | 07.02.2018 | SE | 07.02.2018 | SI | 07.02.2018 | SK | 07.02.2018 | SM | 07.02.2018 | TR | 07.02.2018 | IE | 13.04.2018 | LU | 13.04.2018 | BE | 30.04.2018 | FR | 30.04.2018 | BG | 07.05.2018 | NO | 07.05.2018 | GR | 08.05.2018 | IS | 07.06.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 13.04.2015 | |
AL | 07.02.2018 | ||
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MC | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
PT | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SI | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
SM | 07.02.2018 | ||
TR | 07.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MC | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
PT | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SI | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
SM | 07.02.2018 | ||
TR | 07.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MC | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SI | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
SM | 07.02.2018 | ||
TR | 07.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MC | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SI | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
SM | 07.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MC | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SI | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
SM | 07.02.2018 | ||
IE | 13.04.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MC | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SI | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
SM | 07.02.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MC | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
SM | 07.02.2018 | ||
LU | 13.04.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MC | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
SM | 07.02.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
DK | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
CZ | 07.02.2018 | ||
EE | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RO | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
SK | 07.02.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
IT | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 07.02.2018 | |
CY | 07.02.2018 | ||
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/43] | CY | 07.02.2018 | |
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
MT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/40] | CY | 07.02.2018 | |
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
BG | 07.05.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/39] | CY | 07.02.2018 | |
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
LV | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
RS | 07.02.2018 | ||
SE | 07.02.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
IS | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 07.02.2018 | |
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
GR | 08.05.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 07.02.2018 | |
ES | 07.02.2018 | ||
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
PL | 07.02.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 07.02.2018 | |
FI | 07.02.2018 | ||
HR | 07.02.2018 | ||
LT | 07.02.2018 | ||
NL | 07.02.2018 | ||
NO | 07.05.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE102012006472 (EUROPIPE GMBH [DE], et al); | [A]WO2013190750 (JFE STEEL CORP [JP]) | par le demandeur | DE3047429 | DE19602920 |