EP3149716 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION DES ÉVACUATIONS À L'AIDE DE SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.03.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.08.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sensormatic Electronics, LLC 4700 Exchange Court, Suite 300 Boca Raton FL 33431 / US | [2017/14] | Inventeur(s) | 01 /
SHARMA, Amit Kumar Flat P1 Top Floor Maithri Melody Maithri Residential Layout, Whitefield Bangalore 560067 / IN | 02 /
KUMAR, Rakesh House No. 414 First Floor 9th Cross Road 11th Main Road, BEML Layout, Thubarahalli Bangalore 560066 / IN | 03 /
KONAR, Shubhendu BB-41/7 Sector-I Salt Lake City Kolkata 700064 / IN | [2017/14] | Mandataire(s) | Wright, Howard Hugh Burnby Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2017/14] | Wright, Howard Hugh Burnby Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15718421.9 | 19.04.2015 | [2017/14] | WO2015US26566 | Numéro de priorité, date | US201414288578 | 28.05.2014 Format original publié: US201414288578 | [2017/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015183427 | Date: | 03.12.2015 | Langue: | EN | [2015/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3149716 | Date: | 05.04.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.12.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3149716 | Date: | 26.08.2020 | Langue: | EN | [2020/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.12.2015 | Classification | IPC: | G08B7/06 | [2017/14] | CPC: |
G06Q50/265 (EP,US);
G01C21/206 (EP);
G01C21/3407 (EP);
G06Q10/00 (EP);
G06Q90/205 (US);
G08B7/066 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/14] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR VERWALTUNG VON EVAKUIERUNG MITTELS POSITIONSSYSTEMEN | [2017/14] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING EVACUATIONS USING POSITIONING SYSTEMS | [2017/14] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION DES ÉVACUATIONS À L'AIDE DE SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT | [2017/14] | Entrée dans la phase régionale | 16.11.2016 | Taxe nationale de base payée | 16.11.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.11.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.11.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.11.2016 | Requête en examen déposée [2017/14] | 16.11.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 15.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 27.05.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.04.2015 | AL | 26.08.2020 | AT | 26.08.2020 | CY | 26.08.2020 | CZ | 26.08.2020 | DK | 26.08.2020 | EE | 26.08.2020 | ES | 26.08.2020 | FI | 26.08.2020 | HR | 26.08.2020 | IT | 26.08.2020 | LT | 26.08.2020 | LV | 26.08.2020 | MC | 26.08.2020 | MK | 26.08.2020 | MT | 26.08.2020 | NL | 26.08.2020 | PL | 26.08.2020 | RO | 26.08.2020 | RS | 26.08.2020 | SE | 26.08.2020 | SI | 26.08.2020 | SK | 26.08.2020 | SM | 26.08.2020 | BG | 26.11.2020 | NO | 26.11.2020 | GR | 27.11.2020 | IS | 26.12.2020 | PT | 28.12.2020 | IE | 19.04.2021 | LU | 19.04.2021 | BE | 30.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 19.04.2015 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
MK | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 19.04.2015 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 19.04.2015 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/04] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/34] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/23] | CZ | 26.08.2020 | |
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 26.08.2020 | |
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/20] | DK | 26.08.2020 | |
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/12] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2005104724 (DIONE DIEGANE [US]) [X] 1-5,9-16,20-22 * paragraphs [0002] - [0004] - [0011] , [0012] * * paragraphs [0045] - [0048] - [0052] , [0053] , [0065] - [0074] - [0078] - [0095]; figures 1,3,4,7 * * paragraphs [0099] , [0101] , [0102] , [0105]; figures 9-10 * * paragraphs [0111] - [0112] - [0139] , [0141] , [0146] - [0148] - [0158]; figure 11 *; | [XI]US2007049259 (ONISHI MASASHI [JP], et al) [X] 1-5,11-16,22 * paragraphs [0003] , [0030] - [0033] - [0037] , [0039] - [0043] - [0046] - [0048] - [0050]; figures 1,2a,2b,4a,4b,5a,5b,6,7 * [I] 6,17; | [X]US2013242074 (SEKIGUCHI MASAKAZU [JP], et al) [X] 1-3,7-9,11-14,18,19,21,22 * paragraphs [0121] - [0128] - [0130] - [0131] - [0133] - [0137]; figures 17-18 ** paragraphs [0039] - [0045] - [0048] - [0051] - [0057] , [0059] - [0060]; figures 1-3,5b * |