EP3150002 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE PARTAGE D'INFORMATIONS DE BALAYAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.09.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.02.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2020 | Demande réputée retirée | publié le 28.10.2020 [2020/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2017/14] | Inventeur(s) | 01 /
KUMAR, Rajeev 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | [2017/14] | Mandataire(s) | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2017/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15727246.9 | 27.05.2015 | [2017/14] | WO2015US32557 | Numéro de priorité, date | US201414290298 | 29.05.2014 Format original publié: US201414290298 | [2017/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015183877 | Date: | 03.12.2015 | Langue: | EN | [2015/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3150002 | Date: | 05.04.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.12.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.12.2015 | Classification | IPC: | H04W48/16 | [2017/14] | CPC: |
H04W48/16 (EP,CN,KR,US);
H04W84/12 (EP,CN,KR,US);
H04W48/18 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/14] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR GEMEINSAMEN NUTZUNG VON ABTASTDATEN | [2017/14] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR SHARING SCANNING INFORMATION | [2017/14] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE PARTAGE D'INFORMATIONS DE BALAYAGE | [2017/14] | Entrée dans la phase régionale | 25.10.2016 | Taxe nationale de base payée | 25.10.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.10.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.03.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.10.2016 | Requête en examen déposée [2017/14] | 25.10.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.07.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/44] | 24.06.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB2410153 (TOSHIBA RES EUROP LTD [GB]) [X] 1-20 * page 3, line 23 - page 14 *; | [X]EP2621220 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [X] 1-20 * paragraph [0005] - paragraph [0008] * * paragraph [0018] - paragraph [0083] *; | [X]US2009061862 (ALBERTH JR WILLIAM P [US], et al) [X] 1-20 * paragraph [0011] - paragraph [0021] *; | [X]WO2008020285 (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1-20 * paragraph [0014] - paragraph [0020] * * paragraph [0040] - paragraph [0100] * | Examen | US2013294232 | WO2014042464 | US2015222447 |