EP3149971 - OBTENTION D'INFORMATIONS DE DISPERSION POUR DES MOTEURS DE RENDU AUDIO AMBIOPHONIQUE D'ORDRE SUPÉRIEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.07.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.03.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.09.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2017/14] | Inventeur(s) | 01 /
PETERS, Nils Günther 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
SEN, Dipanjan 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
MORRELL, Martin James 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2017/14] | Mandataire(s) | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [2018/35] |
Précédent [2017/14] | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15727842.5 | 29.05.2015 | [2017/14] | WO2015US33262 | Numéro de priorité, date | US201462005829P | 30.05.2014 Format original publié: US 201462005829 P | US201462023662P | 11.07.2014 Format original publié: US 201462023662 P | US201514724560 | 28.05.2015 Format original publié: US201514724560 | [2017/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015184307 | Date: | 03.12.2015 | Langue: | EN | [2015/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3149971 | Date: | 05.04.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.12.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3149971 | Date: | 29.08.2018 | Langue: | EN | [2018/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.12.2015 | Classification | IPC: | H04S7/00, G10L19/008, // G10L19/16 | [2018/11] | CPC: |
H04S7/30 (EP,CN,KR);
G10L19/008 (EP,CN,KR);
G10L19/167 (EP,CN,KR);
H04S2420/03 (EP,CN,KR);
H04S2420/11 (EP,CN,KR)
|
Précédent IPC [2017/14] | H04S7/00, G10L19/008 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/14] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GEWINNUNG VON SPÄRLICHKEITSINFORMATIONEN FÜR AMBISONIC-AUDIORENDERER HÖHERER ORDNUNG | [2017/14] | Anglais: | OBTAINING SPARSENESS INFORMATION FOR HIGHER ORDER AMBISONIC AUDIO RENDERERS | [2017/14] | Français: | OBTENTION D'INFORMATIONS DE DISPERSION POUR DES MOTEURS DE RENDU AUDIO AMBIOPHONIQUE D'ORDRE SUPÉRIEUR | [2017/14] | Entrée dans la phase régionale | 13.12.2016 | Taxe nationale de base payée | 13.12.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.12.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.03.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/14] | 13.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.07.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 11.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 31.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 29.08.2018 | AT | 29.08.2018 | CY | 29.08.2018 | CZ | 29.08.2018 | DK | 29.08.2018 | EE | 29.08.2018 | HR | 29.08.2018 | LT | 29.08.2018 | LV | 29.08.2018 | MC | 29.08.2018 | MK | 29.08.2018 | MT | 29.08.2018 | PL | 29.08.2018 | RO | 29.08.2018 | RS | 29.08.2018 | SE | 29.08.2018 | SI | 29.08.2018 | SK | 29.08.2018 | SM | 29.08.2018 | TR | 29.08.2018 | BG | 29.11.2018 | NO | 29.11.2018 | GR | 30.11.2018 | IS | 29.12.2018 | PT | 29.12.2018 | IE | 29.05.2019 | LU | 29.05.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
IE | 29.05.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | HR | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | LT | 29.08.2018 | |
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | LT | 29.08.2018 | |
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 29.08.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [I]WO2014012945 (THOMSON LICENSING [FR]) [I] 1,7-9,15-17,23 * page 1, line 9 - line 21 * * page 5, line 9 - line 13 * * page 6, line 4 - line 9 * * page 9, line 27 - line 32 * * page 12, line 12 - line 21 * * page 13, line 32 - page 14, line 3 * * page 17, line 6 - line 29 * * figures 5-7 *; | [IY] - BOEHM ET AL, "Decoding for 3-D", AES CONVENTION 130; MAY 2011, AES, 60 EAST 42ND STREET, ROOM 2520 NEW YORK 10165-2520, USA, (20110513), XP040567441 [I] 1,5,6,9,13,14,17,21-23,27,28 * the whole document * [Y] 2-4,10-12,18-20,24-26 | [Y] - E. CUTHILL ET AL, "Reducing the bandwidth of sparse symmetric matrices", PROCEEDINGS OF THE 1969 24TH NATIONAL CONFERENCE ON -, New York, New York, USA, (19690101), doi:10.1145/800195.805928, pages 157 - 172, XP055207178 [Y] 2-4,10-12,18-20,24-26 * page 157 * DOI: http://dx.doi.org/10.1145/800195.805928 | [A] - Grey Ballard ET AL, "Symmetric Eigenvalue Problem: Tridiagonal Reduction", (20090318), URL: http://www.eecs.berkeley.edu/~ballard/projects/CS267paper.pdf, (20150811), XP055207181 [A] 2-4,10-12,18-20,24-26 * page 1 * | [A] - SCHÖNEFELD V, "Spherical Harmonics", INTERNET CITATION, (200507), pages 1 - 25, URL: http://heim.c-otto.de/~volker/prosem_paper.pdf, (20100830), XP002599101 [A] 2-4,10-12,18-20,24-26 * Section 5.2.5 * | [A] - JOHANNES BOEHM ET AL, "HOA decoder - changes and proposed modifications", 108. MPEG MEETING; 31-3-2014 - 4-4-2014; VALENCIA; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, (20140326), no. m33196, XP030061648 [A] 7,8,15,16 * Section 4 * | [A] - DSENTHETATI QUALCOMM COM ET AL, "RM1-HOA Working Draft Text", 107. MPEG MEETING; 13-1-2014 - 17-1-2014; SAN JOSE; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, (20140111), no. m31827, XP030060280 [A] 7,8,15,16 * page 8 - page 12 * |