EP3157732 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.06.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.08.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sidel Participations Avenue de la Patrouille de France 76930 Octeville-sur-Mer / FR | [2017/17] | Inventeur(s) | 01 /
PLANTAMURA, Bernard c/o Sidel Blowing & Services SAS Avenue de la Patrouille de France Octeville-sur-Mer BP 204 F-76053 Le Havre / FR | [2017/17] | Mandataire(s) | Sidel Group c/o Sidel Participations Avenue de la Patrouille de France 76930 Octeville-sur-mer / FR | [N/P] |
Précédent [2020/38] | Grassin d'Alphonse, Emmanuel Jean Marie Sidel Blowing & Services Dept: Propriété Industrielle Avenue de la Patrouille de France Octeville-sur-mer CS60627 76059 Le Havre Cedex / FR | ||
Précédent [2017/17] | Grassin d'Alphonse, Emmanuel Jean Marie Sidel Blowing & Services Dept: Propriété Industrielle Avenue de la Patrouille de France Octeville-sur-mer CS60627 76053 Le Havre Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 15729501.5 | 18.06.2015 | [2017/17] | WO2015EP63677 | Numéro de priorité, date | FR20140055617 | 18.06.2014 Format original publié: FR 1455617 | [2017/17] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015193414 | Date: | 23.12.2015 | Langue: | FR | [2015/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3157732 | Date: | 26.04.2017 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 23.12.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3157732 | Date: | 16.09.2020 | Langue: | FR | [2020/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.12.2015 | Classification | IPC: | B29C49/78, B29C49/42, B29C49/46, // B29C49/06 | [2020/26] | CPC: |
B29C49/4252 (EP,CN);
B29C49/78 (EP,CN,US);
B29C49/02 (CN);
B29C49/46 (EP,CN,US);
B29C2049/7861 (EP);
B29C2049/7862 (EP);
B29C2049/7874 (EP);
B29C2049/7875 (EP);
B29C2049/7876 (EP);
|
Précédent IPC [2017/17] | B29C49/78, B29C49/42, B29C49/46, B29C49/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM | [2017/17] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM | [2017/17] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME | [2017/17] | Entrée dans la phase régionale | 16.12.2016 | Taxe nationale de base payée | 16.12.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.12.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/17] | 16.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.02.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.06.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 10.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 17.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.06.2015 | AL | 16.09.2020 | AT | 16.09.2020 | CY | 16.09.2020 | CZ | 16.09.2020 | DK | 16.09.2020 | EE | 16.09.2020 | ES | 16.09.2020 | FI | 16.09.2020 | HR | 16.09.2020 | LT | 16.09.2020 | LV | 16.09.2020 | MC | 16.09.2020 | MK | 16.09.2020 | MT | 16.09.2020 | NL | 16.09.2020 | PL | 16.09.2020 | RO | 16.09.2020 | RS | 16.09.2020 | SE | 16.09.2020 | SI | 16.09.2020 | SK | 16.09.2020 | SM | 16.09.2020 | TR | 16.09.2020 | BG | 16.12.2020 | NO | 16.12.2020 | GR | 17.12.2020 | IS | 16.01.2021 | PT | 18.01.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MK | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
TR | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MK | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 16.09.2020 | |
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 16.09.2020 | |
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/18] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
NL | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 16.09.2020 | |
NO | 16.12.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4054629 (WANG JAMES CHI-HWI, et al) [A] 1,12 * column 1, lines 1-31 * * column 6, line 65 - line 68 *; | [A]WO2006092651 (SACMI [IT], et al) [A] 1,12 * paragraphs [0083] - [0086] *; | [A]US2010140280 (BURKE DAVID G [US], et al) [A] 1,2,4,8,11-15 * paragraphs [0018] , [0 48] , [0 49] , [0 54] , [0 55] , [0 58] , [0 69] , [0 70] , [0113] , [ 114] , [0118] *; | [A]US2010140835 (SUN LUYI [US], et al) [A] 1,12* paragraphs [0061] , [0 62] , [0 64] *; | [XAY]DE102012102073 (A20 AG [CH]) [X] 12,14,15 * paragraphs [0003] , [0007] , [0011] , [0053] - [0054] * [A] 1,3,4,6-11,13 [Y] 2,5; | [XAY]DE102012102357 (KRONES AG [DE]) [X] 1,3,4,7-12,14,15 * paragraphs [0001] , [0081] * [A] 6 [Y] 2,5; | [XAY]WO2014075770 (KHS CORPOPLAST GMBH [DE]) [X] 12,14,15 * page 1, paragraph 2 * * page 17, paragraph 2 - page 19, paragraph 1 * [A] 1,3,4,7-11 [Y] 2 |