EP3160527 - POMPE ASPIRANTE MÉDICALE ET RÉCIPIENT DE COLLECTE DE FLUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.10.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.10.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.06.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.03.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Medela Holding AG Lättichstrasse 4b 6340 Baar / CH | [2017/18] | Inventeur(s) | 01 /
GIEZENDANNER, Charles Degenbalmstrasse 14 CH-6443 Morschach / CH | 02 /
MELZER, Martin Rosenweg 10 CH-6330 Cham / CH | 03 /
WALTI, Martin Marchwartstrasse 56 CH-8038 Zürich / CH | [2017/18] | Mandataire(s) | Rutz, Andrea Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [2017/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15730152.4 | 18.06.2015 | [2017/18] | WO2015EP63712 | Numéro de priorité, date | EP20140174595 | 26.06.2014 Format original publié: EP 14174595 | [2017/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015197462 | Date: | 30.12.2015 | Langue: | DE | [2015/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3160527 | Date: | 03.05.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 30.12.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3160527 | Date: | 28.11.2018 | Langue: | DE | [2018/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.12.2015 | Classification | IPC: | A61M1/00 | [2017/18] | CPC: |
A61M1/982 (EP,CN,US);
A61M1/024 (US);
A61M1/3666 (US);
A61M1/60 (EP,CN,US);
A61M1/73 (US);
A61M1/81 (US);
A61M1/984 (EP,CN,US);
A61M2205/3317 (US);
A61M2205/3379 (EP,CN,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEDIZINISCHE SAUGPUMPE UND FLUIDSAMMELBEHÄLTER | [2017/18] | Anglais: | MEDICAL SUCTION PUMP AND FLUID-COLLECTION CONTAINER | [2018/26] | Français: | POMPE ASPIRANTE MÉDICALE ET RÉCIPIENT DE COLLECTE DE FLUIDE | [2017/18] |
Précédent [2017/18] | MEDICAL SUCTION PUMP AND FLUID COLLECTING VESSEL | Entrée dans la phase régionale | 13.12.2016 | Taxe nationale de base payée | 13.12.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.12.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/18] | 13.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.06.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 05.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.08.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.06.2015 | AL | 28.11.2018 | CY | 28.11.2018 | CZ | 28.11.2018 | DK | 28.11.2018 | EE | 28.11.2018 | ES | 28.11.2018 | FI | 28.11.2018 | HR | 28.11.2018 | IT | 28.11.2018 | LT | 28.11.2018 | LV | 28.11.2018 | MC | 28.11.2018 | MK | 28.11.2018 | MT | 28.11.2018 | NL | 28.11.2018 | PL | 28.11.2018 | RO | 28.11.2018 | RS | 28.11.2018 | SI | 28.11.2018 | SK | 28.11.2018 | SM | 28.11.2018 | TR | 28.11.2018 | BG | 28.02.2019 | NO | 28.02.2019 | GR | 01.03.2019 | IS | 28.03.2019 | PT | 28.03.2019 | IE | 18.06.2019 | LU | 18.06.2019 | BE | 30.06.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
MT | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
IE | 18.06.2019 | ||
LU | 18.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 18.06.2015 | |
AL | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
IE | 18.06.2019 | ||
LU | 18.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 28.11.2018 | |
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
IE | 18.06.2019 | ||
LU | 18.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 28.11.2018 | |
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
IE | 18.06.2019 | ||
LU | 18.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 28.11.2018 | |
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
IE | 18.06.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 28.11.2018 | |
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 28.11.2018 | |
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 28.11.2018 | |
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 28.11.2018 | |
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 28.11.2018 | |
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 28.11.2018 | |
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 28.11.2018 | |
DK | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | ES | 28.11.2018 | |
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | ES | 28.11.2018 | |
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | ES | 28.11.2018 | |
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 28.11.2018 | |
LT | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 28.11.2018 | |
LT | 28.11.2018 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 28.11.2018 | |
NO | 28.02.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO9421311 (HAEMONETICS CORP [US]); | [I]WO2009004367 (SMITH & NEPHEW [GB], et al); | [XI]EP2380611 (SORIN GROUP ITALIA SRL [IT]) |