27.09.2019 |
Demande réputée retirée |
publié le 30.10.2019 [2019/44] |
05.09.2019 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
10.06.2019 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
19.12.2018 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
07.12.2018 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
01.08.2018 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
13.07.2018 |
Changement - titre français |
publié le 15.08.2018 [2018/33] |
13.07.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.06.2018 |
Changement - demandeur |
publié le 01.08.2018 [2018/31] |
27.04.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
14.02.2018 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
27.10.2017 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
13.10.2017 |
Premier rapport d'examen |
|
08.09.2017 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 11.10.2017 [2017/41] |
08.09.2017 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 11.10.2017 [2017/41] |
16.08.2017 |
Modification par le demandeur |
|
02.08.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
19.05.2017 |
Changement - inventeur |
publié le 21.06.2017 [2017/25] |
07.04.2017 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 10.05.2017 [2017/19] |
07.04.2017 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
07.04.2017 |
Requête en examen présentée |
publié le 10.05.2017 [2017/19] |
15.03.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.02.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.02.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.02.2017 |
Changement - mandataire |
|
01.02.2017 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.01.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
08.01.2016 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.09.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.07.2015 |
Données PCT avant la publication européenne |
|