EP3164713 - PROCÉDÉS DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT DE LYMPHOMES À CELLULE ET GAMMA/DELTA RESTREINTE EN CD1D [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/19] | PROCÉDÉ POUR LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT DE LYMPHOMES À CELLULES T GAMMA/DELTA RESTREINTES AU CD1D | ||
[2018/33] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.09.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.12.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.12.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.08.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.10.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.04.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2019 | Demande réputée retirée | publié le 30.10.2019 [2019/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LYSARC (LYMPHOMA ACADEMIC RESEARCH ORGANISATION) Centre Hospitalier Lyon-Sud Secteur Sainte Eugénie - Pavillon 6D 69495 Pierre-Bénite Cedex / FR | Pour tous les Etats désignés CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) 3, rue Michel Ange 75016 Paris / FR | [2018/31] |
Précédent [2017/19] | Pour tous les Etats désignés Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 101, rue de Tolbiac 75013 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Université Claude Bernard Lyon 1 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 69100 Villeurbanne / FR | |||
Pour tous les Etats désignés Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon) 46, Allée d'Italie 69007 Lyon / FR | |||
Pour tous les Etats désignés Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) 3, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
GENESTIER, Laurent C/o CENTRE DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DE LYON INSERM U1052 - CNRS UMR5286 Centre Léon Bérard - Univ. Claude Bernard Lyon 1 Fac. de Méd. Lyon Sud 165 chemin du Petit Revoyet 69600 OULLINS / FR | 02 /
BACHY, Emmanuel Centre Hospitalier Lyon Sud - Service Hématologie Chemin du Grand Revoyet 69495 Pierre Benite / FR | 03 /
DEFRANCE, Thierry INSERM U1111 CNRS UMR 5308 21 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon / FR | [2017/25] |
Précédent [2017/19] | 01 /
GENESTIER, Laurent INSERM U1111 CNRS 5308 ENS de Lyon UCBL 1 21 Avenue Tony Garnier / 69007 Lyon / FR | ||
02 /
BACHY, Emmanuel Centre Hospitalier Lyon Sud - Service Hématologie Chemin du Grand Revoyet 69495 Pierre Benite / FR | |||
03 /
DEFRANCE, Thierry INSERM U1111 CNRS UMR 5308 21 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon / FR | Mandataire(s) | Regimbeau 87 rue de Sèze 69477 Lyon Cedex 06 / FR | [N/P] |
Précédent [2017/19] | Regimbeau 139, rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 15732717.2 | 01.07.2015 | [2017/19] | WO2015EP64933 | Numéro de priorité, date | EP20140306073 | 02.07.2014 Format original publié: EP 14306073 | [2017/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016001276 | Date: | 07.01.2016 | Langue: | EN | [2016/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3164713 | Date: | 10.05.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.01.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.01.2016 | Classification | IPC: | G01N33/574 | [2017/19] | CPC: |
C07K16/2833 (EP,KR,US);
G01N33/57407 (EP,KR,US);
A61K31/713 (EP,US);
A61K38/13 (EP,US);
A61K39/39558 (US);
C07K16/3061 (US);
C12N15/115 (US);
G01N33/57492 (KR);
A61K2039/505 (EP,US);
C07K2317/21 (US);
C07K2317/24 (US);
C07K2317/569 (US);
C07K2317/76 (EP,KR,US);
C12N2310/16 (US);
C12N2320/31 (US);
G01N2333/70539 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/19] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR DIAGNOSE UND BEHANDLUNG VON CD1D-BESCHRÄNKTEN GAMMA/DELTA-T-ZELL-LYMPHOMEN | [2017/19] | Anglais: | METHODS FOR DIAGNOSING AND TREATING CD1D RESTRICTED GAMMA/DELTA T CELL LYMPHOMAS | [2017/19] | Français: | PROCÉDÉS DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT DE LYMPHOMES À CELLULE ET GAMMA/DELTA RESTREINTE EN CD1D | [2018/33] |
Précédent [2017/19] | PROCÉDÉ POUR LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT DE LYMPHOMES À CELLULES T GAMMA/DELTA RESTREINTES AU CD1D | Entrée dans la phase régionale | 01.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 01.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/19] | 01.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.10.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.04.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.12.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 20.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.05.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/44] | 11.06.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2019 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2011311445 (ALVAREZ VERNON L [US], et al) [A] 1-15 * claims 1,4,10 *; | [A]US2006057145 (BERZOFSKY JAY A [US], et al) [A] 9-15 * claims 1,13,15 * | [A] - M. DIEUDE ET AL, "Cardiolipin Binds to CD1d and Stimulates CD1d-Restricted T Cells in the Normal Murine Repertoire", THE JOURNAL OF IMMUNOLOGY, (2011), vol. 186, no. 8, pages 4771 - 4781, XP055159865 [A] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.1000921 | [A] - S. E.A. STREET, "Innate Immune Surveillance of Spontaneous B Cell Lymphomas by Natural Killer Cells and T Cells", JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, (2004), vol. 199, no. 6, pages 879 - 884, XP055159817 [A] 1-15 * last sentence of the first paragraph of the Results and Discussion section; page 880, column r * DOI: http://dx.doi.org/10.1084/jem.20031981 | [A] - B BISIG ET AL, "New biomarkers in T-cell lymphomas", BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL HAEMATOLOGY, (2012), vol. 25, no. 1, pages 13 - 28, XP002712810 [A] 1-8 * table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.beha.2012.01.004 | [A] - C. PAGET ET AL, "Role of T Cells in -Galactosylceramide-Mediated Immunity", THE JOURNAL OF IMMUNOLOGY, (2012), vol. 188, no. 8, pages 3928 - 3939, XP055159815 [A] 6 * page 3930, column r * DOI: http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.1103582 | [A] - TENG M W ET AL, "CD1d Activation and Blockade: A New Antitumor Strategy", THE JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE AMERICAN ASSOCIATION OF IMMUNOLOGISTS, (2009), vol. 182, no. 6, pages 3366 - 3371, XP002712812 [A] 9-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.0802964 |