EP3188922 - DISPOSITIF DE COMMANDE ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE COMMANDER LES FONCTIONS D'UN VÉHICULE, EN PARTICULIER D'UN VÉHICULE À MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.11.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.12.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.07.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.12.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daimler AG Mercedesstraße 120 70372 Stuttgart / DE | [2019/48] |
Précédent [2019/02] | Pour tous les Etats désignés Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart / DE | ||
Précédent [2017/28] | Pour tous les Etats désignés Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
ENTENMANN, Volker Hauffstrasse 24 71563 Affalterbach / DE | [2017/28] | Mandataire(s) | JENSEN & SON 366-368 Old Street London EC1V 9LT / GB | [2019/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15734070.4 | 01.07.2015 | [2017/28] | WO2015EP01325 | Numéro de priorité, date | DE20141013763 | 05.09.2014 Format original publié: DE102014013763 | [2017/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016034256 | Date: | 10.03.2016 | Langue: | DE | [2016/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3188922 | Date: | 12.07.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 10.03.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3188922 | Date: | 09.01.2019 | Langue: | DE | [2019/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.03.2016 | Classification | IPC: | B60K37/06, G06F3/01, G06F3/03 | [2017/28] | CPC: |
G06F3/017 (EP,US);
B60K35/10 (EP,US);
G06F3/0304 (EP,US);
B60K2360/146 (EP,US);
B60K2360/21 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEDIENVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BEDIENEN VON FUNKTIONEN EINES FAHRZEUGS, INSBESONDERE EINES KRAFTWAGENS | [2017/28] | Anglais: | CONTROL DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING FUNCTIONS IN A VEHICLE, IN PARTICULAR A MOTOR VEHICLE | [2017/28] | Français: | DISPOSITIF DE COMMANDE ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE COMMANDER LES FONCTIONS D'UN VÉHICULE, EN PARTICULIER D'UN VÉHICULE À MOTEUR | [2017/28] | Entrée dans la phase régionale | 16.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 16.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.02.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/28] | 16.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.12.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.11.2018 | Taxe de délivrance payée | 28.11.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.11.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 10.10.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.07.2015 | AL | 09.01.2019 | CY | 09.01.2019 | CZ | 09.01.2019 | DK | 09.01.2019 | EE | 09.01.2019 | ES | 09.01.2019 | FI | 09.01.2019 | HR | 09.01.2019 | IT | 09.01.2019 | LT | 09.01.2019 | LV | 09.01.2019 | MC | 09.01.2019 | MK | 09.01.2019 | MT | 09.01.2019 | NL | 09.01.2019 | PL | 09.01.2019 | RO | 09.01.2019 | RS | 09.01.2019 | SE | 09.01.2019 | SI | 09.01.2019 | SK | 09.01.2019 | SM | 09.01.2019 | TR | 09.01.2019 | BG | 09.04.2019 | NO | 09.04.2019 | GR | 10.04.2019 | IS | 09.05.2019 | PT | 09.05.2019 | GB | 01.07.2019 | IE | 01.07.2019 | LU | 01.07.2019 | BE | 31.07.2019 | CH | 31.07.2019 | FR | 31.07.2019 | LI | 31.07.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 01.07.2015 | |
AL | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
MT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
IE | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 01.07.2015 | |
AL | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
IE | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 09.01.2019 | |
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
IE | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
IE | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/48] | DK | 09.01.2019 | |
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/46] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/39] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/38] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/37] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/35] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/30] | NL | 09.01.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP2323019 (NEC CORP [JP]); | [X]US2013154298 (RICCI CHRISTOPHER P [US]) | Examen | US2013076615 | EP2741171 | EP2930603 |