EP3166992 - LIANT CONTENANT UNE PROTÉINE DE LACTOSÉRUM [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.05.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.04.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.05.2022 | Demande réputée retirée | publié le 08.06.2022 [2022/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Knauf Insulation SPRL Rue de Maestricht 95 4600 Visé / BE | Pour tous les Etats désignés Knauf Insulation, Inc. One Knauf Drive Shelbyville, IN 46176 / US | [2017/20] | Inventeur(s) | 01 /
HAMPSON, Carl PO Box 10 Knauf Insulation Stafford Road St Helens Merseyside WA10 3NS / GB | 02 /
PACOREL, Bénédicte ARC-IP Rue Emile Francqui 4 B-1435 Mont-Saint-Guibert / BE | [2017/20] | Mandataire(s) | ARC-IP ARC-IP sprl Rue Emile Francqui 4 1435 Mont-Saint-Guibert / BE | [N/P] |
Précédent [2017/20] | Farmer, Guy Dominic ARC-IP sprl Rue Emile Francqui, 4 1435 Mont-Saint-Guibert / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15735949.8 | 09.07.2015 | [2017/20] | WO2015EP65662 | Numéro de priorité, date | GB20140012335 | 11.07.2014 Format original publié: GB 201412335 | [2017/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016005481 | Date: | 14.01.2016 | Langue: | EN | [2016/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3166992 | Date: | 17.05.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.01.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.01.2016 | Classification | IPC: | C08H1/00, C08L89/00, C09D189/00, C09J189/00 | [2017/20] | CPC: |
C09D189/00 (EP,US);
C08H1/00 (EP,US);
C08L89/00 (EP,US);
C08L97/02 (EP,US);
C09J189/00 (EP,US)
| C-Set: |
C08L97/02, C08L89/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/20] | Titre | Allemand: | BINDEMITTEL MIT MOLKEPROTEIN | [2017/20] | Anglais: | BINDER CONTAINING WHEY PROTEIN | [2017/20] | Français: | LIANT CONTENANT UNE PROTÉINE DE LACTOSÉRUM | [2017/20] | Entrée dans la phase régionale | 13.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 13.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.01.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/20] | 31.08.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.01.2022 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/23] | 01.02.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2021 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2010120356 (UNIV VERMONT [US], et al) [X] 1-15 * the whole document * * in particular: abstract; page 2, line 13 - page 7, line 24; page 10, line 5 - page 20, line 24; claims 1-101; figures 1-15; examples *; | [X]WO2004009252 (UNIV VERMONT [US], et al) [X] 1-15 * the whole document * * in particular: abstract; page 2, lines 5-21; page 3, line 1 - page 8, line 3; claims 1-106; figures 1 and 2; examples *; | [X]CA2495140 (UNIV VERMONT [US]) [X] 1-15 * the whole document * * in particular: abstract; page 1, line 30 - page 2, line 13; page 2, line 20 - page 7, line 29; claims 1-48; examples *; | [XA]WO0049899 (INST NAT RECH SCIENT [CA], et al) [X] 12-15 * the whole document * * in particular: abstract; page 7, lines 12-29; claims 1-23; figures 1-26; examples, table 1 * [A] 1-11; | [XA]WO0137683 (LACROIX MONIQUE [CA], et al) [X] 12-15 * the whole document * * in particular: abstract; page 5, lines 12-34; claims 1-5; figures 1-52; examples; tables 3 and 5 * [A] 1-11; | [A]US4524164 (VISWANATHAN TITO [US], et al) [A] 1-15 * the whole document * |