EP3095796 - ANTICORPS MONOCLONAL PROBDNF ANTIHUMAIN ET SES UTILISATIONS POUR DES DOULEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.09.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shanghai Yile Biotechnology Limited 4F, Building 3 466 Yindu Road Xuhui Shanghai 200231 / CN | [2016/47] | Inventeur(s) | 01 /
WANG, Huamao 4F, Building 3 466 Yindu Road Xuhui Shanghai 200231 / CN | 02 /
DAI, Ruping 4F, Building 3 466 Yindu Road Xuhui Shanghai 200231 / CN | 03 /
LI, Zonghai 4F, Building 3 466 Yindu Road Xuhui Shanghai 200231 / CN | [2016/51] |
Précédent [2016/47] | 01 /
WANG, Huamao Rm 301 Building 6 333 Guiping Road Xuhui Shanghai 200233 / CN | ||
02 /
DAI, Ruping Rm 301 Building 6 333 Guiping Road Xuhui Shanghai 200233 / CN | |||
03 /
LI, Zonghai Rm 301 Building 6 333 Guiping Road Xuhui Shanghai 200233 / CN | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2016/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15737195.6 | 04.01.2015 | [2016/47] | WO2015CN70011 | Numéro de priorité, date | CN20141015890 | 15.01.2014 Format original publié: CN201410015890 | [2016/47] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015106641 | Date: | 23.07.2015 | Langue: | ZH | [2015/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3095796 | Date: | 23.11.2016 | Langue: | EN | [2016/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3095796 | Date: | 28.10.2020 | Langue: | EN | [2020/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 23.07.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.10.2017 | Classification | IPC: | C07K16/22, A61K39/00, A61P25/04, A61P29/00 | [2020/21] | CPC: |
C07K16/22 (EP,US);
A61P25/04 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61K2039/505 (EP,US);
C07K2317/24 (EP,US);
C07K2317/565 (US);
C07K2317/92 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2017/47] | C07K16/22, C12N15/13, C12N15/63, A61K39/395, A61P25/04, A61K39/00 | ||
Précédent IPC [2016/47] | C07K16/22, C12N15/13, C12N15/63, A61K39/395, A61P25/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/47] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MONOKLONALER ANTIKÖRPER GEGEN MENSCHLICHEN PROBDNF UND VERWENDUNG DAVON BEI SCHMERZEN | [2016/47] | Anglais: | ANTI-HUMAN PROBDNF MONOCLONAL ANTIBODY, AND USES THEREOF IN PAINS | [2016/47] | Français: | ANTICORPS MONOCLONAL PROBDNF ANTIHUMAIN ET SES UTILISATIONS POUR DES DOULEURS | [2016/47] | Entrée dans la phase régionale | 12.08.2016 | Traduction produite | 12.08.2016 | Taxe nationale de base payée | 12.08.2016 | Taxe de recherche payée | 12.08.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.08.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.08.2016 | Requête en examen déposée [2016/47] | 18.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.09.2020 | Taxe de délivrance payée | 18.09.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.09.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.01.2015 | AL | 28.10.2020 | AT | 28.10.2020 | CY | 28.10.2020 | CZ | 28.10.2020 | DK | 28.10.2020 | EE | 28.10.2020 | ES | 28.10.2020 | FI | 28.10.2020 | HR | 28.10.2020 | IT | 28.10.2020 | LT | 28.10.2020 | LV | 28.10.2020 | MC | 28.10.2020 | MK | 28.10.2020 | MT | 28.10.2020 | NL | 28.10.2020 | PL | 28.10.2020 | RO | 28.10.2020 | RS | 28.10.2020 | SE | 28.10.2020 | SI | 28.10.2020 | SK | 28.10.2020 | SM | 28.10.2020 | TR | 28.10.2020 | IE | 04.01.2021 | LU | 04.01.2021 | BG | 28.01.2021 | NO | 28.01.2021 | GR | 29.01.2021 | BE | 31.01.2021 | CH | 31.01.2021 | LI | 31.01.2021 | IS | 28.02.2021 | PT | 01.03.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 04.01.2015 | |
AL | 28.10.2020 | ||
AT | 28.10.2020 | ||
CY | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
MK | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
TR | 28.10.2020 | ||
IE | 04.01.2021 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 04.01.2015 | |
AL | 28.10.2020 | ||
AT | 28.10.2020 | ||
CY | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
MK | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 04.01.2021 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 04.01.2015 | |
AL | 28.10.2020 | ||
AT | 28.10.2020 | ||
CY | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 04.01.2021 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 04.01.2015 | |
AL | 28.10.2020 | ||
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 04.01.2021 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 28.10.2020 | |
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 04.01.2021 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 28.10.2020 | |
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 04.01.2021 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 28.10.2020 | |
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 04.01.2021 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 28.10.2020 | |
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
IE | 04.01.2021 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 28.10.2020 | |
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 28.10.2020 | |
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SI | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 28.10.2020 | |
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
IT | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 28.10.2020 | |
AT | 28.10.2020 | ||
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/43] | AT | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
LU | 04.01.2021 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
MC | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
DK | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
EE | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RO | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SK | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 28.10.2020 | |
CZ | 28.10.2020 | ||
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 28.10.2020 | |
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LT | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 28.10.2020 | |
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
SM | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 28.10.2020 | |
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
HR | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 28.10.2020 | |
ES | 28.10.2020 | ||
FI | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
PL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
IS | 28.02.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 28.10.2020 | |
FI | 28.10.2020 | ||
LV | 28.10.2020 | ||
NL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
SE | 28.10.2020 | ||
BG | 28.01.2021 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
GR | 29.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 28.10.2020 | |
NL | 28.10.2020 | ||
RS | 28.10.2020 | ||
NO | 28.01.2021 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 28.10.2020 | |
NL | 28.10.2020 | ||
PT | 01.03.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 28.10.2020 | Citations: | Recherche | [I]WO2007088479 (RINAT NEUROSCIENCE CORP [US], et al) [I] 1-17 * See example 1, claims * | [XI] - LINDA LIN-YAN WU ET AL, "Huntingtin-associated Protein-1 Interacts with Pro-brain-derived Neurotrophic Factor and Mediates Its Transport and Release", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, (20091207), vol. 285, no. 8, doi:10.1074/jbc.M109.073197, ISSN 0021-9258, pages 5614 - 5623, XP055415200 [X] 8 * see § experimental procedures * [I] 1-7,9-17 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M109.073197 | Recherche internationale | [A]WO2008002572 (US GOV HEALTH & HUMAN SERV [US], et al); | [A]WO2008074329 (NEURONICON APS [DK], et al); | [X] - YANG, LONGQIU., "Regulation of brain-derived neurotrophic factor and its precursor on pain''.", CHINESE DOCTORAL DISSERTATIONS FULL-TEXT DATABASE, (20101115), XP055368797 | [A] - LI, PINGPING ET AL., "Progress in pro-BDNF''.", CHN J FORENSIC MED, vol. 26, XP008183884 | Examen | - AURORE QUIRIÉ ET AL, "Comparative Effect of Treadmill Exercise on Mature BDNF Production in Control versus Stroke Rats", PLOS ONE, (20120904), vol. 7, no. 9, doi:10.1371/journal.pone.0044218, page e44218, XP055498033 DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0044218 | par le demandeur | WO8909622 | EP0239400 | WO9007861 | WO9110741 | WO9402602 | WO9633735 | - GARBER K, "Painkiller Novel Fate of the mAbs Hangs in Balance", NAT BIOTECHNOL, vol. 2011, pages 173 - 174 | - SEIDEL M; LANE N, "Control of Arthritis Pain with Anti-Nerve-Growth Factor, Risk and Benefit", CURR RHEUMATOL REP, vol. 2012, pages 583 - 585 | - SCHIER, HUMAN ANTIBODY HYBRIDOMAS, (1996), vol. 7, pages 97 - 105 | - MALMBORG, IMMUNOL. METHODS, (1995), vol. 183, pages 7 - 13 | - DIXON WJ, "Efficient analysis of experimental observations", ANNU REV PHARMACOL TOXICOL, (1980), vol. 20, pages 441 - 62 |