EP3171733 - PROCÉDÉ DE MESURE ET/OU DE RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE DE PEIGNAGE À L'AIDE D'UNE BROSSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.06.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.04.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.06.2018 | Demande réputée retirée | publié le 04.07.2018 [2018/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2017/22] | Inventeur(s) | 01 /
LORENZI, Marc Paul 70 Biopolis Street Singapore 138547 / SG | 02 /
ARIF, Hassan 70 Biopolis Street Singapore 138547 / SG | 03 /
PAN, Guohua 70 Biopolis Street Singapore 138547 / SG | [2017/22] | Mandataire(s) | Sauvaître, Thibault Bruno, et al Procter & Gamble Service GmbH IP Department Sulzbacher Straße 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | [N/P] |
Précédent [2017/22] | Sauvaître, Thibault Bruno, et al Procter & Gamble Service GmbH Patent Department PO Box 14 Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15747894.2 | 23.07.2015 | [2017/22] | WO2015US41643 | Numéro de priorité, date | US201462028319P | 24.07.2014 Format original publié: US 201462028319 P | [2017/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016014735 | Date: | 28.01.2016 | Langue: | EN | [2016/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3171733 | Date: | 31.05.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.01.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.01.2016 | Classification | IPC: | A46B9/10 | [2017/22] | CPC: |
A46B9/10 (EP,CN,US);
A46B5/002 (CN,US);
A46B9/023 (CN,US);
A46B17/04 (CN,US);
A46B2200/104 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM MESSEN UND/ODER EINSTELLEN DES KÄMMWIDERSTANDES MITTELS EINER BÜRSTE | [2017/22] | Anglais: | METHOD TO MEASURE AND/OR ADJUST COMBING RESISTANCE BY USING A BRUSH | [2017/22] | Français: | PROCÉDÉ DE MESURE ET/OU DE RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE DE PEIGNAGE À L'AIDE D'UNE BROSSE | [2017/22] | Entrée dans la phase régionale | 05.01.2017 | Taxe nationale de base payée | 05.01.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.01.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.01.2017 | Requête en examen déposée [2017/22] | 05.01.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.02.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/27] | 27.02.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/27] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2017 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5185902 (FONG JAMES C [US]) [A] 1 * figure - *; | [I]US6308717 (VRTARIC JOHN [US]) [I] 1,3-16 * column 3, line 50 - column 5, line 51 * * abstract *; | [A]US6477732 (CLINE KEVIN W [US], et al) [A] 1* figure - *; | [I]US2004250831 (RIZZUTO LEANDRO [US]) [I] 1,3-16 * abstract * | par le demandeur | US2003233861 | US2010049671 |