EP3171761 - APPAREIL DE TRAITEMENT PORTATIF POUR MODIFIER LES SURFACES KÉRATINIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.04.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2017/22] | Inventeur(s) | 01 /
RABE, Thomas Elliot One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 02 /
SHERMAN, Faiz Feisal One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 03 /
BUSH, Stephan Gary One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 04 /
MESCHKAT, Stephan James Andreas Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg / DE | [2017/22] | Mandataire(s) | Mathys & Squire Theatinerstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/22] | Kremer, Véronique Marie Joséphine Procter & Gamble Service GmbH IP Department Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15747904.9 | 24.07.2015 | [2017/22] | WO2015US41880 | Numéro de priorité, date | US201462028944P | 25.07.2014 Format original publié: US 201462028944 P | [2017/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016014884 | Date: | 28.01.2016 | Langue: | EN | [2016/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3171761 | Date: | 31.05.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.01.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.01.2016 | Classification | IPC: | A61B5/00, A45D44/00, A45D34/04, A45D34/00 | [2017/22] | CPC: |
A61B5/0077 (EP,CN,KR,US);
A45D40/261 (KR,US);
A45D44/005 (EP,CN,KR,US);
A61B5/442 (EP,CN,KR,US);
A61B5/444 (EP,CN,KR,US);
A61B5/4839 (EP,CN,KR,US);
G06T7/0012 (KR,US);
H04N7/18 (KR,US);
A45D2034/005 (KR);
A45D2044/007 (EP,CN,KR,US);
A61B2560/0431 (EP,CN,US);
A61B5/0075 (EP,CN,US);
A61B5/0079 (EP,CN,US);
A61B5/441 (EP,CN,US);
A61B5/4848 (EP,CN,US);
G06T2207/30088 (KR,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Titre | Allemand: | TRAGBARE BEHANDLUNGSHANDVORRICHTUNG ZUR MODIFIZIERUNG VON KERATINOBERFLÄCHEN | [2017/22] | Anglais: | HANDHELD TREATMENT APPARATUS FOR MODIFYING KERATINOUS SURFACES | [2017/22] | Français: | APPAREIL DE TRAITEMENT PORTATIF POUR MODIFIER LES SURFACES KÉRATINIQUES | [2017/22] | Entrée dans la phase régionale | 18.01.2017 | Taxe nationale de base payée | 18.01.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.01.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.01.2017 | Requête en examen déposée [2017/22] | 18.01.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.09.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.02.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/32] | 02.03.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2019 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]EP1459782 (HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CO [US]) [X] 1-3,13,14,16,18,19 * paragraphs [0016] - [0017] - [0026] - [0027] - [0036] , [0041] - [0066]; figure -; claim - * [Y] 5-11 [I] 4,12,15,17; | [XI]US2009025747 (EDGAR ALBERT D [US], et al) [X] 1-4,12,14,16,18,19 * paragraphs [0026] , [0108] , [0110] , [0112] - [0113] - [0122] , [0131] , [0142] - [0143] - [0146] , [0151] , [0163] , [0170] * * paragraphs [0174] , [0177] , [0178] , [0193] - [0242] - [0251] - [0259] - [0274] - [0279]; figure -; claim - * [I] 13,15,17; | [Y]FR2933585 (OREAL [FR]) [Y] 5-11 * pages 11,12,21 ** page 32; figure - *; | [XYI]AU2013200395 (TCMS TRANSPARENT BEAUTY LLC) [X] 1-3,13-19 * pages 9,10,15, * * page 23 - page 26 * * pages 34,38-43 * * pages 47,48 * * page 50 - page 53; figure -; claim - * [Y] 5-11 [I] 4,12; | [X]WO2013144186 (DERMOSAFE SA [CH]) [X] 1-4,13,14,16,18,19 * paragraphs [0007] , [0032] , [0041] - [0053] - [0075] - [0083]; figure -; claim - * |