EP3166861 - DIAPHRAGME INVIOLABLE PELABLE ET EMBALLAGE FABRIQUÉ À PARTIR DE CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.09.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.10.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.02.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.04.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Chaturvedi, Ashok 305, 3rd Floor Bhanot Corner Pamposh Enclave Greater Kailash-1 New Delhi 110 048 / IN | [2017/20] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2017/20] | Mandataire(s) | Schön, Christoph Dr. Schön, Neymeyr & Partner mbB Bavariaring 26 80336 München / DE | [2017/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15754305.9 | 10.07.2015 | [2017/20] | WO2015IN00280 | Numéro de priorité, date | IN2014DEL1925 | 10.07.2014 Format original publié: IN 1925DE2014 | [2017/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016207902 | Date: | 29.12.2016 | Langue: | EN | [2016/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3166861 | Date: | 17.05.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3166861 | Date: | 18.11.2020 | Langue: | EN | [2020/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.12.2016 | Classification | IPC: | B65D33/25 | [2017/20] | CPC: |
B65D33/2525 (EP,US);
B65D33/2508 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/20] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ABZIEHBARE MANIPULATIONSSICHERE MEMBRAN UND DARAUS HERGESTELLTE VERPACKUNG | [2017/20] | Anglais: | PEELABLE TAMPER EVIDENT DIAPHRAGM AND PACKAGE MADE THEREOF | [2017/20] | Français: | DIAPHRAGME INVIOLABLE PELABLE ET EMBALLAGE FABRIQUÉ À PARTIR DE CELUI-CI | [2017/20] | Entrée dans la phase régionale | 10.01.2017 | Taxe nationale de base payée | 10.01.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.01.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.01.2017 | Requête en examen déposée [2017/20] | 10.01.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.07.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.11.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.09.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 10.09.2020 | Taxe de délivrance payée | 10.09.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.10.2020 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 07.10.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 19.08.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.07.2015 | AL | 18.11.2020 | CY | 18.11.2020 | CZ | 18.11.2020 | EE | 18.11.2020 | FI | 18.11.2020 | HR | 18.11.2020 | LT | 18.11.2020 | LV | 18.11.2020 | MC | 18.11.2020 | MK | 18.11.2020 | MT | 18.11.2020 | PL | 18.11.2020 | RO | 18.11.2020 | RS | 18.11.2020 | SE | 18.11.2020 | SI | 18.11.2020 | SK | 18.11.2020 | SM | 18.11.2020 | BG | 18.02.2021 | NO | 18.02.2021 | IS | 18.03.2021 | PT | 18.03.2021 | IE | 10.07.2021 | LU | 10.07.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 10.07.2015 | |
AL | 18.11.2020 | ||
CY | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
MK | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 10.07.2015 | |
AL | 18.11.2020 | ||
CY | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 10.07.2015 | |
AL | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 10.07.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
LU | 10.07.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/36] | CZ | 18.11.2020 | |
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/35] | CZ | 18.11.2020 | |
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/34] | CZ | 18.11.2020 | |
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 18.11.2020 | |
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/32] | FI | 18.11.2020 | |
HR | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/28] | FI | 18.11.2020 | |
HR | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/25] | FI | 18.11.2020 | |
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 18.11.2020 | |
LV | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 18.11.2020 | |
RS | 18.11.2020 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 18.11.2020 | |
PT | 18.03.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 18.11.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP0541093 (TOYO ALUMINIUM KK [JP]) [X] 14 * page 3, line 24 - line 50; figures 5,7 * [I] 15-17; | [A]US2003002753 (STOLMEIER ROBERT C [US], et al) [A] 1-21* paragraph [0102]; figures 26,27 *; | [XI]EP1375370 (KRAFT FOODS HOLDINGS INC [US]) [X] 1,2,18-21 * paragraphs [0018] , [0012]; figure 2 * [I] 3-13; | [XI]US2008019619 (EADS CLAUDE A [US], et al) [X] 1,4,27 * paragraph [0024]; figures 2,4 * [I] 2,3,5-21 |