16.03.2020
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
20.05.2019
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
11.04.2019
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
29.03.2019
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
29.03.2019
Traduction des revendications en anglais
Recherche / Examen
5
29.03.2019
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
6
29.03.2019
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
07.12.2018
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
07.12.2018
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
07.12.2018
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
07.12.2018
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
30
07.12.2018
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
30
14.08.2018
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
5
14.08.2018
Revendications
Recherche / Examen
5
14.08.2018
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
10.08.2018
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
5
10.08.2018
Revendications
Recherche / Examen
5
10.08.2018
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
04.06.2018
Annexe à la notification
Recherche / Examen
3
04.06.2018
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
28.05.2018
Début d'examen
Recherche / Examen
1
18.01.2018
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
2
16.01.2018
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
6
15.01.2018
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur
Recherche / Examen
6
30.08.2017
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
30.06.2017
Notification concernant: observations sur l'opinion écrite/modification de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
3
28.06.2017
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
28.06.2017
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
19.06.2017
Bordereau de règlement de taxes et frais
Recherche / Examen
1
19.06.2017
Bordereau de règlement de taxes et frais
Recherche / Examen
1
16.06.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
16.06.2017
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
23
16.06.2017
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
2
16.06.2017
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
4
16.06.2017
Résultats de la recherche de priorité
Recherche / Examen
7
16.06.2017
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
4
07.06.2017
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
8
12.05.2017
Notification de l'enregistrement d'un changement
Office récepteur du PCT
1
12.05.2017
Notification de l'enregistrement d'un changement
Office récepteur du PCT
1
12.05.2017
Notification de l'enregistrement d'un changement
Recherche / Examen
1
12.05.2017
Notification de l'enregistrement d'un changement
Recherche / Examen
1
04.05.2017
Fax destiné à la procédure PCT RO
Office récepteur du PCT
1
31.03.2017
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
14.06.2016
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
22
26.05.2016
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
26.05.2016
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
26.05.2016
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
30
12.04.2016
Notification de l'enregistrement d'un changement
Office récepteur du PCT
1
12.04.2016
Notification de l'enregistrement d'un changement
Administration chargée de la recherche internationale
1
18.02.2016
Dépôt concernant un changement de nom du demandeur
Recherche / Examen
8
30.10.2015
ISR: documents cités
Administration chargée de la recherche internationale
3
30.10.2015
Rapport de Recherche Internationale - copie en anglais pour l'IB
Administration chargée de la recherche internationale
3
29.10.2015
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII
Administration chargée de la recherche internationale
2
29.10.2015
Opinion écrite de l'ISA, page de garde
Administration chargée de la recherche internationale
1
29.10.2015
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire
Administration chargée de la recherche internationale
4
14.09.2015
Notification de réception de la copie de recherche
Administration chargée de la recherche internationale
1
08.09.2015
Formulaire de requête internationale (copie pour ISA/EP)
Administration chargée de la recherche internationale
1
02.09.2015
Soumission destinée à l'office récepteur PCT
Office récepteur du PCT
1
01.09.2015
Lettre reçue concernant la procédure ISA
Administration chargée de la recherche internationale
1
01.09.2015
Bordereau de règlement de taxes et frais
Recherche / Examen
1
25.08.2015
Notification du numéro et de la date de dépôt de la demande internationale
Office récepteur du PCT
5
14.08.2015
Accusé de réception(électronique)
Office récepteur du PCT
2
14.08.2015
Abrégé
Office récepteur du PCT
1
14.08.2015
Revendications
Office récepteur du PCT
5
14.08.2015
Description
Office récepteur du PCT
21
14.08.2015
Document concernant les taxes et les paiements
Office récepteur du PCT
1
14.08.2015
Dessins
Office récepteur du PCT
2
14.08.2015
Requête en délivrance d'une demande internationale électronique
Office récepteur du PCT
4