EP3222057 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DÉTECTION RAPIDE DE LA VOIX NATURELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.03.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.12.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.08.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 15.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sivantos Pte. Ltd. 18 Tai Seng Street No. 08-08 18 Tai Seng Singapore 539775 / SG | [2018/08] |
Précédent [2017/39] | Pour tous les Etats désignés Sivantos Pte. Ltd. Block 28, Ayer Rajah Crescent, No 06-08 Singapore 139959 / SG | Inventeur(s) | 01 /
KAMKAR-PARSI, Homayoun Friedrich-Bauer-Strasse 10 91058 Erlangen / DE | 02 /
LUGGER, Marko Spitzwegstrasse 6 91056 Erlangen / DE | [2019/19] |
Précédent [2017/39] | 01 /
KAMKAR-PARSI, Homayoun Friedrich Bauerstrasse 10 91058 Erlangen / DE | ||
02 /
LUGGER, Marko Spitzwegstrasse 6 91056 Erlangen / DE | Mandataire(s) | FDST Patentanwälte Nordostpark 16 90411 Nürnberg / DE | [2017/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15756865.0 | 14.08.2015 | [2017/39] | WO2015EP68796 | Numéro de priorité, date | DE201410223566 | 19.11.2014 Format original publié: DE102014223566 | [2017/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016078786 | Date: | 26.05.2016 | Langue: | DE | [2016/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3222057 | Date: | 27.09.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 26.05.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3222057 | Date: | 08.05.2019 | Langue: | DE | [2019/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.05.2016 | Classification | IPC: | H04R25/00, G10L17/26 | [2018/51] | CPC: |
G10L25/78 (EP,CN,US);
H04R25/407 (EP,CN,US);
G10L17/26 (EP,CN,US);
G10L21/0272 (EP,CN,US);
H04R25/305 (EP,CN,US);
H04R25/70 (EP,CN,US)
|
Précédent IPC [2017/39] | H04R25/00, G10L25/78 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHNELLEN ERKENNEN DER EIGENEN STIMME | [2017/39] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR FAST RECOGNITION OF A USER'S OWN VOICE | [2017/39] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DÉTECTION RAPIDE DE LA VOIX NATURELLE | [2017/39] | Entrée dans la phase régionale | 19.06.2017 | Taxe nationale de base payée | 19.06.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.06.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.06.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.06.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.06.2017 | Requête en examen déposée [2017/39] | 04.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.03.2019 | Taxe de délivrance payée | 29.03.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.03.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18190668.6 / EP3451705 | Opposition(s) | 11.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.08.2015 | AL | 08.05.2019 | CY | 08.05.2019 | CZ | 08.05.2019 | EE | 08.05.2019 | ES | 08.05.2019 | FI | 08.05.2019 | HR | 08.05.2019 | IT | 08.05.2019 | LT | 08.05.2019 | LV | 08.05.2019 | MC | 08.05.2019 | MK | 08.05.2019 | MT | 08.05.2019 | NL | 08.05.2019 | PL | 08.05.2019 | RO | 08.05.2019 | RS | 08.05.2019 | SE | 08.05.2019 | SI | 08.05.2019 | SK | 08.05.2019 | SM | 08.05.2019 | TR | 08.05.2019 | BG | 08.08.2019 | NO | 08.08.2019 | GR | 09.08.2019 | IE | 14.08.2019 | LU | 14.08.2019 | BE | 31.08.2019 | IS | 08.09.2019 | PT | 08.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 08.05.2019 | |
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 08.05.2019 | |
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2004077090 (OTICON AS [DK], et al) [A] 1-19 * page 2, lines 27-30 * * page 5, lines 15-27 * * page 6, line 29 - page 7, line 3 * * figure 2 *; | [A]EP2040486 (STARKEY LAB INC [US]) [A] 1-19 * paragraphs [0019] - [0025] * * figures 1-5 *; | [A]EP2242289 (STARKEY LAB INC [US]) [A] 1-19 * paragraphs [0024] - [0027] *; | [A]US2013275128 (CLAUSSEN HEIKO [US], et al) [A] 1-19* paragraphs [0037] - [0040] *; | [A]US2014088966 (HARADA HARUO [JP], et al) [A] 1-19 * figures 1-5 * * paragraphs [0027] , [0048] - [0049] * |