|
28.03.2025 |
F3011.1 Procédure orale:citation |
Recours |
2 |
|
28.03.2025 |
F3011.1 Procédure orale:citation |
Recours |
2 |
|
25.03.2025 |
Composition de la chambre (T) |
Recours |
1 |
|
25.03.2025 |
F3010 Procédure orale: ordonnance de citation |
Recours |
1 |
|
17.02.2025 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
14.02.2025 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
14.02.2025 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 027 |
Recours |
15 |
|
14.02.2025 |
Citation introduite durant la procédure de recours - 028 |
Recours |
56 |
|
14.02.2025 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
2 |
|
14.02.2025 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
3 |
|
24.10.2024 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
21.10.2024 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
21.10.2024 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 01 |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 02 |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 03 |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 04 |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Requête auxiliaire durant la procédure de recours - 05 |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
2 |
|
21.10.2024 |
Requête principale durant la procédure de recours |
Recours |
6 |
|
21.10.2024 |
Réponse au recours |
Recours |
21 |
|
20.06.2024 |
F3344 Fixation du délai de réponse au recours (inter partes) |
Recours |
1 |
|
17.06.2024 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
17.06.2024 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
17.06.2024 |
Mémoire du recours |
Recours |
9 |
|
06.05.2024 |
F3345 Envoi de mémoires aux parties |
Recours |
1 |
|
30.04.2024 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
30.04.2024 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
30.04.2024 |
Lettre relative à la procédure de recours |
Recours |
1 |
|
26.04.2024 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
2 |
|
26.04.2024 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
2 |
|
22.04.2024 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
22.04.2024 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
22.04.2024 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
2 |
|
22.04.2024 |
Lettre de recours |
Recours |
1 |
|
17.04.2024 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
17.04.2024 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
17.04.2024 |
Réponse à un rapport d'examen en procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
25.03.2024 |
Annexe à la notification |
Opposition |
3 |
|
25.03.2024 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
25.03.2024 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
5 |
|
14.03.2024 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
11.03.2024 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
11.03.2024 |
Description |
Opposition |
2 |
|
11.03.2024 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
11.03.2024 |
Requête en correction |
Opposition |
2 |
|
22.02.2024 |
Annexe à la notification - opposition |
Opposition |
4 |
|
22.02.2024 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
261 |
|
22.02.2024 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
261 |
|
22.02.2024 |
Décision de la division d'opposition et instruction |
Opposition |
1 |
|
22.02.2024 |
Druckexemplar en procédure d'opposition |
Opposition |
206 |
|
22.02.2024 |
Motifs de la décision (Annexe) - Opposition |
Opposition |
22 |
|
22.02.2024 |
Décision intermédiaire en procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
22.02.2024 |
Décision intermédiaire en procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
22.02.2024 |
Voies de recours |
Opposition |
2 |
|
22.02.2024 |
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats |
Opposition |
2 |
|
22.02.2024 |
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Présentation des parties |
Opposition |
1 |
|
22.02.2024 |
Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
22.02.2024 |
Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
22.02.2024 |
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
22.02.2024 |
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition |
Opposition |
18 |
|
22.01.2024 |
Information concernant le résultat des procédures orales |
Opposition |
8 |
|
21.12.2023 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
15.12.2023 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
15.12.2023 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
15.12.2023 |
Demande d'interprètes pendant la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
28.11.2023 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
14 |
|
22.11.2023 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
22.11.2023 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
22.11.2023 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 06 |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 016 |
Opposition |
2 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 017 |
Opposition |
20 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 018 |
Opposition |
1 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 019 |
Opposition |
1 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 020 |
Opposition |
1 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 021 |
Opposition |
1 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 022 |
Opposition |
24 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 023 |
Opposition |
13 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 024 |
Opposition |
12 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 025 |
Opposition |
5 |
|
22.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 026 |
Opposition |
3 |
|
22.11.2023 |
Liste recapitulative des documents cités dans la procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
22.11.2023 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
3 |
|
22.11.2023 |
Requête principale durant la Procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Requête principale durant la Procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
22.11.2023 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
13 |
|
20.11.2023 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
10 |
|
15.11.2023 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
15.11.2023 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 015 |
Opposition |
4 |
|
15.11.2023 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
15.11.2023 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
9 |
|
26.04.2023 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
26.04.2023 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
25.04.2023 |
Annexe à la notification - opposition |
Opposition |
12 |
|
25.04.2023 |
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
25.04.2023 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
25.04.2023 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
25.04.2023 |
Transmission de la décision / convocation - opposition |
Opposition |
18 |
|
25.04.2023 |
Transmission de la décision / convocation - opposition |
Opposition |
18 |
|
05.12.2022 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
31 |
|
30.11.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
30.11.2022 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 06 |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 07 |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 08 |
Opposition |
6 |
|
30.11.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 008 |
Opposition |
14 |
|
30.11.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 009 |
Opposition |
13 |
|
30.11.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 010 |
Opposition |
21 |
|
30.11.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 011 |
Opposition |
14 |
|
30.11.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 012 |
Opposition |
10 |
|
30.11.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 013 |
Opposition |
11 |
|
30.11.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 014 |
Opposition |
722 |
|
30.11.2022 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
3 |
|
30.11.2022 |
Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition |
Opposition |
30 |
|
05.10.2022 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
05.10.2022 |
Notification confirmant la renonciation du représentant |
Opposition |
1 |
|
05.10.2022 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire |
Opposition |
3 |
|
28.09.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
28.09.2022 |
Dépôt concernant un changement de représentant du propriétaire |
Opposition |
2 |
|
21.07.2022 |
Notification d'une opposition et requête en observations |
Opposition |
1 |
|
21.07.2022 |
Notification d'autres oppositions aux opposant(s) |
Opposition |
2 |
|
12.07.2022 |
Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet |
Opposition |
20 |
|
05.07.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
05.07.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 001 |
Opposition |
4 |
|
05.07.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 002 |
Opposition |
10 |
|
05.07.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 003 |
Opposition |
4 |
|
05.07.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 004 |
Opposition |
18 |
|
05.07.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 005 |
Opposition |
6 |
|
05.07.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 006 |
Opposition |
114 |
|
05.07.2022 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 007 |
Opposition |
4 |
|
05.07.2022 |
Acte d'opposition |
Opposition |
14 |
|
05.07.2022 |
Acte d'opposition |
Opposition |
5 |
|
19.10.2021 |
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.09.2021 |
Décision de délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
29.07.2021 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
29.07.2021 |
Soumission des traductions des revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
29.07.2021 |
Traduction des revendications en français |
Recherche / Examen |
7 |
|
29.07.2021 |
Traduction des revendications en allemand |
Recherche / Examen |
6 |
|
07.04.2021 |
Données bibliographiques de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
07.04.2021 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
5 |
|
07.04.2021 |
Intention de délivrance (signatures) |
Recherche / Examen |
1 |
|
07.04.2021 |
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) |
Recherche / Examen |
293 |
|
07.04.2021 |
Texte envisagé pour la délivrance (listage de séquences) |
Recherche / Examen |
20 |
|
07.04.2021 |
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) |
Recherche / Examen |
293 |
|
08.02.2021 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.02.2021 |
Description modifiée avec annotations |
Recherche / Examen |
269 |
|
08.02.2021 |
Dessins modifiés avec annotations |
Recherche / Examen |
192 |
|
08.02.2021 |
Description |
Recherche / Examen |
266 |
|
08.02.2021 |
Dessins |
Recherche / Examen |
21 |
|
08.02.2021 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
2 |
|
08.02.2021 |
Requête en correction/rectification du texte proposé pour la délivrance envoyé à partir du 01.04.2012 |
Recherche / Examen |
2 |
|
09.11.2020 |
Données bibliographiques de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
09.11.2020 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
5 |
|
09.11.2020 |
Intention de délivrance (signatures) |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.11.2020 |
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) |
Recherche / Examen |
466 |
|
09.11.2020 |
Texte envisagé pour la délivrance (listage de séquences) |
Recherche / Examen |
20 |
|
09.11.2020 |
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) |
Recherche / Examen |
466 |
|
24.06.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
24.06.2020 |
Description modifiée avec annotations |
Recherche / Examen |
514 |
|
24.06.2020 |
Description |
Recherche / Examen |
268 |
|
24.06.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
24.06.2020 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
03.04.2020 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
2 |
|
03.04.2020 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
06.02.2020 |
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse |
Recherche / Examen |
2 |
|
21.01.2020 |
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
20.01.2020 |
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur |
Recherche / Examen |
3 |
|
30.08.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
30.08.2019 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
8 |
|
30.08.2019 |
Revendications |
Recherche / Examen |
6 |
|
30.08.2019 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
30.08.2019 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
25.07.2019 |
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) |
Recherche / Examen |
2 |
|
19.07.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
19.07.2019 |
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2019 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
2 |
|
21.03.2019 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
06.07.2018 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.07.2018 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
12 |
|
06.07.2018 |
Revendications |
Recherche / Examen |
7 |
|
06.07.2018 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.07.2018 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
26.03.2018 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
5 |
|
26.03.2018 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
19.03.2018 |
Début d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.09.2017 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.09.2017 |
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
7 |
|
27.09.2017 |
Modifications reçues avant l'examen quant au fond |
Recherche / Examen |
2 |
|
27.09.2017 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
22.06.2017 |
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse |
Recherche / Examen |
2 |
|
09.06.2017 |
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur |
Recherche / Examen |
10 |
|
01.06.2017 |
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur |
Recherche / Examen |
5 |
|
24.05.2017 |
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.05.2017 |
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse |
Recherche / Examen |
2 |
|
25.04.2017 |
Dépôt concernant un changement d'adresse du demandeur |
Recherche / Examen |
3 |
|
19.04.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
11.04.2017 |
Lettre non signifiée |
Recherche / Examen |
2 |
|
23.03.2017 |
Notification concernant: correction d'irrégularités dans l'opinion écrite/modification de la demande/taxes de revendication |
Recherche / Examen |
2 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.03.2017 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
02.03.2017 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
02.03.2017 |
Requête d'entrée dans la phase européenne |
Recherche / Examen |
5 |
|
28.02.2017 |
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité |
Recherche / Examen |
17 |
|
23.12.2016 |
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets |
Recherche / Examen |
4 |
|
10.03.2016 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
652 |
|
10.03.2016 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
481 |
|
10.03.2016 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
549 |
|
10.03.2016 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
723 |
|
18.02.2016 |
Listage de séquences |
Recherche / Examen |
20 |
|
18.02.2016 |
Copie du rapport de recherche international |
Recherche / Examen |
10 |
|
18.02.2016 |
Publication de la demande internationale - A1 |
Recherche / Examen |
722 |
|
08.01.2016 |
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII |
Administration chargée de la recherche internationale |
4 |
|
08.01.2016 |
Opinion écrite de l'ISA, page de garde |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
08.01.2016 |
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire |
Administration chargée de la recherche internationale |
11 |
|
28.10.2015 |
Rapport de recherche internationale partielle |
Administration chargée de la recherche internationale |
11 |
|
14.09.2015 |
Communication pour des cas non prévus dans d'autres formulaires |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
14.09.2015 |
Notification de réception de la copie de recherche |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
28.08.2015 |
Abrégé |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
28.08.2015 |
Revendications |
Administration chargée de la recherche internationale |
33 |
|
28.08.2015 |
Description |
Administration chargée de la recherche internationale |
496 |
|
28.08.2015 |
Dessins |
Administration chargée de la recherche internationale |
192 |
|
28.08.2015 |
Formulaire de requête internationale (copie pour ISA/EP) |
Administration chargée de la recherche internationale |
6 |