EP3115076 - CATHÉTER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.02.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.02.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.10.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Terumo Kabushiki Kaisha 44-1 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | [2017/02] | Inventeur(s) | 01 /
YAZAKI, Yushin c/o Terumo Kabushiki Kaisha 150 Maimaigi-cho Fujinomiya-shi Shizuoka 418-0015 / JP | [2017/02] | Mandataire(s) | Casalonga Casalonga & Partners Bayerstraße 71/73 80335 München / DE | [2017/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15758537.3 | 19.02.2015 | [2017/02] | WO2015JP54514 | Numéro de priorité, date | JP20140041413 | 04.03.2014 Format original publié: JP 2014041413 | [2017/02] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015133281 | Date: | 11.09.2015 | Langue: | JA | [2015/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3115076 | Date: | 11.01.2017 | Langue: | EN | [2017/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3115076 | Date: | 29.03.2023 | Langue: | EN | [2023/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 11.09.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.09.2017 | Classification | IPC: | A61M25/04, A61M25/00 | [2017/43] | CPC: |
A61M25/0097 (EP,US);
A61M25/0017 (US);
A61M25/0052 (US);
A61M2025/0059 (US);
A61M2025/0098 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/02] | A61M25/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/02] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KATHETER | [2017/02] | Anglais: | CATHETER | [2017/02] | Français: | CATHÉTER | [2017/02] | Entrée dans la phase régionale | 22.08.2016 | Traduction produite | 22.08.2016 | Taxe nationale de base payée | 22.08.2016 | Taxe de recherche payée | 22.08.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.08.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.08.2016 | Requête en examen déposée [2017/02] | 22.08.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.10.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2023 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.02.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.01.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 03.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 29.03.2023 | CZ | 29.03.2023 | DK | 29.03.2023 | EE | 29.03.2023 | ES | 29.03.2023 | FI | 29.03.2023 | HR | 29.03.2023 | IT | 29.03.2023 | LT | 29.03.2023 | LV | 29.03.2023 | NL | 29.03.2023 | PL | 29.03.2023 | RO | 29.03.2023 | RS | 29.03.2023 | SE | 29.03.2023 | SI | 29.03.2023 | SK | 29.03.2023 | SM | 29.03.2023 | NO | 29.06.2023 | GR | 30.06.2023 | IS | 29.07.2023 | PT | 31.07.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/24] | AT | 29.03.2023 | |
CZ | 29.03.2023 | ||
DK | 29.03.2023 | ||
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
PL | 29.03.2023 | ||
RO | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SI | 29.03.2023 | ||
SK | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
IS | 29.07.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 29.03.2023 | |
CZ | 29.03.2023 | ||
DK | 29.03.2023 | ||
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
PL | 29.03.2023 | ||
RO | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SK | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
IS | 29.07.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 29.03.2023 | |
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
PL | 29.03.2023 | ||
RO | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SK | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
IS | 29.07.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 29.03.2023 | |
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
RO | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 29.03.2023 | |
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 29.03.2023 | |
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Précédent [2023/38] | FI | 29.03.2023 | |
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | FI | 29.03.2023 | |
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | FI | 29.03.2023 | |
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | HR | 29.03.2023 | |
LT | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | LT | 29.03.2023 | |
RS | 29.03.2023 | ||
Précédent [2023/33] | LT | 29.03.2023 | Citations: | Recherche | [A]US5224939 (HOLMAN THOMAS J [US], et al) [A] 1-6 * column 3, lines 57-67; figures 1,2 ** column 4, lines 1-29 *; | [XA]US6273404 (HOLMAN THOMAS J [US], et al) [X] 1-3,6 * column 4, lines 1-9; figures 1,2 * * column 3, lines 42-54 * [A] 4,5; | [X]WO03026535 (SCIMED LIFE SYSTEMS INC [US]) [X] 1 * page 8, lines 11-24; figures 5,6 *; | [X]EP1712248 (EDWARDS LIFESCIENCES CORP [US]) [X] 1 * paragraphs [0073] - [0075]; figures 24, 25a, 25b * | Recherche internationale | [A]JPH0871161 (TERUMO CORP) [A] 1-6* , paragraphs [0014] to [0040]; fig. 1 to 8 (Family: none) *; | [X]US2012071833 (HILL ROGER J [US], et al) [X] 1-6 * , fig. 1 to 2; paragraphs [0021], [0034] (Family: none) * |