EP3119764 - PROCÉDÉ DE PRÉPARATION D'UN COMPOSÉ ANTIFONGIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.02.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.10.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.04.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.12.2016 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mycovia Pharmaceuticals, Inc. 4505 Emperor Boulevard Suite 300 Durham NC 27703 / US | Pour tous les Etats désignés The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services Office of Technology Transfer 6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852 / US | [2019/28] |
Précédent [2018/09] | Pour tous les Etats désignés Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc. 4505 Emperor Boulevard, Suite 300 Durham, NC 27703 / US | ||
Pour tous les Etats désignés The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services Office of Technology Transfer 6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852 / US | |||
Précédent [2017/04] | Pour tous les Etats désignés Viamet Pharmaceuticals, Inc. 4505 Emperor Boulevard, Suite 300 Durham, NC 27703 / US | ||
Pour tous les Etats désignés The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services Office of Technology Transfer 6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852 / US | Inventeur(s) | 01 /
HOEKSTRA, William, J. 7 Treviso Place Durham, NC 27707 / US | 02 /
YATES, Christopher, M. 6201 Therfield Drive Raleigh, NC 27614 / US | 03 /
BEHNKE, Mark 20300 White Ferry Road Poolesville, MD 20837 / US | 04 /
ALIMARDANOV, Asaf 5405 Tuckerman Lane Apt. 718 North Bethesda, MD 20852 / US | 05 /
DAVID, Scott, A. 11995 Hunt Road Huntsburg, OH 44046 / US | 06 /
FRY, Douglas, Franklin 130 E. 212th Street Euclid, OH / US | [2017/12] |
Précédent [2017/04] | 01 /
HOEKSTRA, William, J. 7 Treviso Place Durham, NC 27707 / UY | ||
02 /
YATES, Christopher, M. 6201 Therfield Drive Raleigh, NC 27614 / US | |||
03 /
BEHNKE, Mark 20300 White Ferry Road Poolesville, MD 20837 / US | |||
04 /
ALIMARDANOV, Asaf 5405 Tuckerman Lane Apt. 718 North Bethesda, MD 20852 / US | |||
05 /
DAVID, Scott, A. 11995 Hunt Road Huntsburg, OH 44046 / US | |||
06 /
FRY, Douglas, Franklin 130 E. 212th Street Euclid, OH / US | Mandataire(s) | Adam, Holger Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [2017/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15764654.8 | 19.03.2015 | [2017/04] | WO2015US21476 | Numéro de priorité, date | US201461955568P | 19.03.2014 Format original publié: US 201461955568 P | [2017/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015143162 | Date: | 24.09.2015 | Langue: | EN | [2015/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3119764 | Date: | 25.01.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.09.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3119764 | Date: | 17.04.2019 | Langue: | EN | [2019/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 24.09.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.07.2017 | Classification | IPC: | C07D213/84, C07D213/38, C07D401/06, A61K31/41, A61K31/4439, A61P31/04 | [2017/31] | CPC: |
C07D401/06 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
C07D213/38 (EP,US);
C07D213/84 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/04] | C07D403/06, C07D401/06, C07D257/04, C07D295/215, A61K31/41, A61K31/4439, A61P31/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/04] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN FÜR FUNGIZIDE VERBINDUNG | [2017/04] | Anglais: | ANTIFUNGAL COMPOUND PROCESS | [2017/04] | Français: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION D'UN COMPOSÉ ANTIFONGIQUE | [2017/04] | Entrée dans la phase régionale | 15.09.2016 | Taxe nationale de base payée | 15.09.2016 | Taxe de recherche payée | 15.09.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.09.2016 | Requête en examen déposée [2017/04] | 15.09.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.01.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.10.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 12.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.03.2015 | AL | 17.04.2019 | AT | 17.04.2019 | CY | 17.04.2019 | CZ | 17.04.2019 | DK | 17.04.2019 | EE | 17.04.2019 | ES | 17.04.2019 | FI | 17.04.2019 | HR | 17.04.2019 | LT | 17.04.2019 | LV | 17.04.2019 | MC | 17.04.2019 | MK | 17.04.2019 | MT | 17.04.2019 | NL | 17.04.2019 | PL | 17.04.2019 | RO | 17.04.2019 | RS | 17.04.2019 | SE | 17.04.2019 | SI | 17.04.2019 | SK | 17.04.2019 | SM | 17.04.2019 | TR | 17.04.2019 | BG | 17.07.2019 | NO | 17.07.2019 | GR | 18.07.2019 | IS | 17.08.2019 | PT | 17.08.2019 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 19.03.2015 | |
AL | 17.04.2019 | ||
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
MT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/50] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
Précédent [2019/44] | NL | 17.04.2019 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]WO2011133875 (VIAMET PHARMACEUTICALS INC [US], et al) [A] 1-37 * See the whole document *; | [A]WO2013109998 (VIAMET PHARMACEUTICALS INC [US]) [A] 1-37 * See the whole document *; | [A]WO2013110002 (VIAMET PHARMACEUTICALS INC [US]) [A] 1-37* See the whole document * |