EP3051498 - SYSTÈME D'AFFICHAGE DE CARTE EN TROIS DIMENSIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 02.02.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.02.2018 | Retrait de la demande | publié le 07.03.2018 [2018/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Geo Technical Laboratory Co., Ltd. 1-26, Hakataekihigashi 3-chome Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013 / JP | [2016/31] | Inventeur(s) | 01 /
ARAMAKI Masatoshi c/o GEO Technical Laboratory CO. LTD. 1-26 Hakataekihigashi 3-chome Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka 812-0013 / JP | 02 /
KISHIKAWA Kiyonari c/o GEO Technical Laboratory CO. LTD. 1-26 Hakataekihigashi 3-chome Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka 812-0013 / JP | 03 /
TESHIMA Eiji c/o GEO Technical Laboratory CO. LTD. 1-26 Hakataekihigashi 3-chome Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka 812-0013 / JP | 04 /
UCHINOUMI Masashi c/o GEO Technical Laboratory CO. LTD. 1-26 Hakataekihigashi 3-chome Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka 812-0013 / JP | 05 /
NAKAGAMI Masaru c/o GEO Technical Laboratory CO. LTD. 1-26 Hakataekihigashi 3-chome Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka 812-0013 / JP | 06 /
AZAKAMI Tatsuya c/o GEO Technical Laboratory CO. LTD. 1-26 Hakataekihigashi 3-chome Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka 812-0013 / JP | 07 /
YONEKURA Tatsurou c/o GEO Technical Laboratory CO. LTD. 1-26 Hakataekihigashi 3-chome Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka 812-0013 / JP | [2016/31] | Mandataire(s) | Eder Schieschke & Partner mbB Patentanwälte Elisabethstraße 34 80796 München / DE | [2016/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15765953.3 | 02.02.2015 | [2016/31] | WO2015JP52845 | Numéro de priorité, date | JP20140055712 | 19.03.2014 Format original publié: JP 2014055712 | [2016/31] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015141301 | Date: | 24.09.2015 | Langue: | JA | [2015/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3051498 | Date: | 03.08.2016 | Langue: | EN | [2016/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.09.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.04.2017 | Classification | IPC: | G06T17/05, G06T11/60, G09B29/00, G09B29/10, G01C21/36, G06T19/00 | [2017/22] | CPC: |
G01C21/3638 (EP,US);
G06T17/05 (EP,KR,US);
G09B29/106 (US);
G01C21/3635 (US);
G06T11/60 (KR);
G06T15/80 (KR);
G06T19/003 (US);
G09B29/005 (US);
G09B29/006 (KR);
|
Précédent IPC [2016/31] | G06T17/05, G06T11/60, G09B29/00, G09B29/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/31] | Titre | Allemand: | ANZEIGESYSTEM FÜR DREIDIMENSIONALE KARTEN | [2016/31] | Anglais: | THREE-DIMENSIONAL-MAP DISPLAY SYSTEM | [2016/31] | Français: | SYSTÈME D'AFFICHAGE DE CARTE EN TROIS DIMENSIONS | [2016/31] | Entrée dans la phase régionale | 16.03.2016 | Traduction produite | 16.03.2016 | Taxe nationale de base payée | 16.03.2016 | Taxe de recherche payée | 16.03.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.03.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/31] | 10.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.01.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2011264362 (VAN RAAMSDONK EWOUD [NL], et al) [X] 1,8,9 * paragraphs [0047] - [0061]; figure 4c * [I] 2-7; | [XI]US2007172147 (FUJIWARA AKIHITO [JP], et al) [X] 1,8,9 * paragraphs [0025] , [0027] , [0029] , [0030]; figure 4 * [I] 2-7; | [XI]JP2005195475 (FUJITSU TEN LTD) [X] 1-3,8,9 * paragraph [0042] * [I] 4-7 | Recherche internationale | [YA]JP2005195475 (FUJITSU TEN LTD) [Y] 1-4, 6, 8, 9 * , abstract; paragraph [0042]; fig. 4 (Family: none) * [A] 5, 7; | [YA]JP2003302897 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [Y] 1-4, 6, 8, 9 * , paragraphs [0002] to [0005]; fig. 4(b) (Family: none) * [A] 5, 7; | [Y]JP2004294615 (KOKUSAI KOGYO CO LTD) [Y] 3 * , abstract; fig. 1, 3 (Family: none) *; | [Y]JPH10141971 (NISSAN MOTOR) [Y] 4 * , abstract (Family: none) *; | [A]JPH09318380 (FUJITSU TEN LTD) [A] 1-9 * , abstract; paragraphs [0010] to [0011], [0019]; fig. 4, 5 (Family: none) *; | [A]JPH11132781 (JAPAN ENGINE VALVE MFG) [A] 1-9 * , abstract; paragraphs [0007] to [0010], [0018]; fig. 4 (Family: none) * |