EP3172112 - POUSSETTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.12.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.10.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.04.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Endepro GmbH Redwitzerstrasse 33 Mannsgreuth 96257 Redwitz a. d. Rodach / DE | [2017/22] | Inventeur(s) | 01 /
POPP, Alexander, Andre Schmölzerstrasse 5 96257 Redwitz / DE | [2017/22] | Mandataire(s) | Küchler, Stefan Stefan T. Küchler Patentanwalt Färberstraße 20 90402 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2017/22] | Küchler, Stefan Patentanwalt Färberstrasse 20 90402 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15767236.1 | 21.07.2015 | [2017/22] | WO2015IB01220 | Numéro de priorité, date | DE20141010731 | 23.07.2014 Format original publié: DE102014010731 | DE20141013066 | 10.09.2014 Format original publié: DE102014013066 | DE20151008317 | 30.06.2015 Format original publié: DE102015008317 | [2017/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016012850 | Date: | 28.01.2016 | Langue: | DE | [2016/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3172112 | Date: | 31.05.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.01.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3172112 | Date: | 17.02.2021 | Langue: | DE | [2021/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.01.2016 | Classification | IPC: | B62B7/00, B62B7/14, B62B7/06 | [2017/22] | CPC: |
B62B7/062 (EP);
B62B2205/20 (EP);
B62B2205/22 (EP);
B62B7/00 (EP);
B62B7/06 (EP);
B62B7/064 (EP);
B62B7/14 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KINDERWAGEN | [2017/22] | Anglais: | PUSHCHAIR | [2017/22] | Français: | POUSSETTE | [2017/22] | Entrée dans la phase régionale | 22.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 22.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/22] | 22.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.09.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 15.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.07.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 26.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.12.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 18.11.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.07.2015 | AL | 17.02.2021 | CY | 17.02.2021 | CZ | 17.02.2021 | DK | 17.02.2021 | EE | 17.02.2021 | ES | 17.02.2021 | FI | 17.02.2021 | HR | 17.02.2021 | IT | 17.02.2021 | LT | 17.02.2021 | LV | 17.02.2021 | MC | 17.02.2021 | MK | 17.02.2021 | MT | 17.02.2021 | NL | 17.02.2021 | PL | 17.02.2021 | RO | 17.02.2021 | RS | 17.02.2021 | SE | 17.02.2021 | SI | 17.02.2021 | SK | 17.02.2021 | SM | 17.02.2021 | TR | 17.02.2021 | BG | 17.05.2021 | NO | 17.05.2021 | GR | 18.05.2021 | IS | 17.06.2021 | PT | 17.06.2021 | AT | 21.07.2021 | GB | 21.07.2021 | IE | 21.07.2021 | LU | 21.07.2021 | BE | 31.07.2021 | CH | 31.07.2021 | FR | 31.07.2021 | LI | 31.07.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
TR | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/22] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/50] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/49] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/48] | CZ | 17.02.2021 | |
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/42] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/39] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 17.02.2021 | |
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XAY]WO2005108181 (DYNAMIC BRANDS LLC [US], et al) [X] 1-3,6-10,21 * the whole document * [A] 4,5,11-20,22,23 [Y] 24-26; | [A]EP2455272 (WONDERLAND NURSERYGOODS HK CO [CN]) [A] 1-26* the whole document *; | [A]US2012242062 (SCHROEDER BRADY MATTHEW [US], et al) [A] 1-26 * figure - *; | [A]US2013140797 (FRITZ WARD A [US], et al) [A] 1-26 * the whole document *; | [Y]WO2013155928 (UNITRON ENTPR ZHUHAI CO LTD [CN]) [Y] 24-26 * figure - * |