EP3177794 - DISPOSITIF DE PIVOTEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/24] | DISPOSITIF PIVOTANT | ||
[2018/05] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.08.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.09.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.02.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.05.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolling Center S.p.A. Via Monte Bianco 12 Frazione Falze' 31040 Trevignano (TV) / IT | [2017/50] |
Précédent [2017/24] | Pour tous les Etats désignés Rolling Center S.p.A. Via Monte Bianco 12 31040 Trevignano / IT | Inventeur(s) | 01 /
MOLARO, Enrico Via Galileo Galilei 45/12 I-31044 Montebelluna / IT | [2017/24] | Mandataire(s) | Petraz, Davide Luigi, et al GLP S.r.l Viale Europa Unita, 171 33100 Udine / IT | [2017/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15767293.2 | 06.08.2015 | [2017/24] | WO2015IB55970 | Numéro de priorité, date | IT2014UD00140 | 08.08.2014 Format original publié: IT UD20140140 | [2017/24] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016020871 | Date: | 11.02.2016 | Langue: | EN | [2016/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3177794 | Date: | 14.06.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.02.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3177794 | Date: | 10.10.2018 | Langue: | EN | [2018/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.02.2016 | Classification | IPC: | E05D7/06, E05D3/10 | [2018/13] | CPC: |
E05D3/10 (EP);
E05D7/06 (EP);
E05Y2900/40 (EP)
|
Précédent IPC [2017/24] | E05D3/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHWENKVORRICHTUNG | [2018/05] | Anglais: | PIVOTING DEVICE | [2017/24] | Français: | DISPOSITIF DE PIVOTEMENT | [2018/05] |
Précédent [2017/24] | SCHWENKBARE VORRICHTUNG | ||
Précédent [2017/24] | DISPOSITIF PIVOTANT | Entrée dans la phase régionale | 28.02.2017 | Taxe nationale de base payée | 28.02.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.02.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.06.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/24] | 28.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.06.2018 | Taxe de délivrance payée | 28.06.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.06.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 11.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.08.2015 | AL | 10.10.2018 | AT | 10.10.2018 | CY | 10.10.2018 | CZ | 10.10.2018 | DK | 10.10.2018 | EE | 10.10.2018 | ES | 10.10.2018 | FI | 10.10.2018 | HR | 10.10.2018 | LT | 10.10.2018 | LV | 10.10.2018 | MC | 10.10.2018 | MK | 10.10.2018 | MT | 10.10.2018 | NL | 10.10.2018 | PL | 10.10.2018 | RO | 10.10.2018 | RS | 10.10.2018 | SE | 10.10.2018 | SI | 10.10.2018 | SK | 10.10.2018 | SM | 10.10.2018 | TR | 10.10.2018 | BG | 10.01.2019 | NO | 10.01.2019 | GR | 11.01.2019 | IS | 10.02.2019 | PT | 10.02.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 06.08.2015 | |
AL | 10.10.2018 | ||
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 06.08.2015 | |
AL | 10.10.2018 | ||
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 10.10.2018 | |
NL | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
Précédent [2019/17] | NL | 10.10.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2008244983 (PETERSON BURDETTE D [US]) [X] 1-3,5,6,8 * figures 1, 2 * * paragraphs [0032] - [0037] * * paragraphs [0042] - [0045] * [I] 4,7,9,10; | [XA]US2009140228 (WILLIAMS JR PETER E [US]) [X] 1,2,6,8 * figure - * * paragraphs [0023] - [0026] *[A] 9,10 |