14.08.2019
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
22.10.2018
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
13.09.2018
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
28.06.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
28.06.2018
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
2
28.06.2018
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
3
28.06.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
01.03.2018
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
1
01.03.2018
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
01.03.2018
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
01.03.2018
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
13
01.03.2018
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
13
22.12.2017
Début d'examen
Recherche / Examen
1
10.11.2017
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
2
08.09.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
08.09.2017
Annexes relatives à des données clients
Recherche / Examen
37
08.09.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
08.09.2017
Dépôt concernant un transfert de droits (demandeur)
Recherche / Examen
2
17.05.2017
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
21.03.2017
Notification concernant: observations sur l'opinion écrite/modification de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
2
17.03.2017
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
14.03.2017
Copie des résultats de la recherche de priorité fournie par l'OEB
Recherche / Examen
7
28.02.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
28.02.2017
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
28.02.2017
Dépôt concernant la représentation
Recherche / Examen
1
14.02.2017
Annexes au rapport d'examen préliminaire international
Recherche / Examen
2
14.02.2017
Copie du rapport d'examen préliminaire international
Recherche / Examen
9
16.12.2016
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
22.08.2016
Annexe au rapport d'examen préliminaire international
Procédure selon le chapitre II du PCT
5
22.08.2016
Rapport d'examen préliminaire internat
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
22.08.2016
Rapport d'examen préliminaire international - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
22.08.2016
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
2
22.08.2016
Transmission du rapport d'examen préliminaire international
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
12.07.2016
Notification d'élection de l'OEB
Recherche / Examen
1
27.06.2016
Modification de documents (article 19 PCT) (sans annexes)
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
20.06.2016
Notification de la réception de la demande
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
08.06.2016
Accusé de réception(électronique)
Procédure selon le chapitre II du PCT
2
08.06.2016
Formulaire demande PCT
Procédure selon le chapitre II du PCT
4
08.06.2016
PCT(IPEA): Feuille modifiée - revendications
Procédure selon le chapitre II du PCT
2
08.06.2016
PCT(IPEA): Feuille modifiée - revendications
Procédure selon le chapitre II du PCT
2
08.06.2016
Bordereau de règlement de taxes et frais
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
08.06.2016
Réponse à l'Opinion Écrite de la Recherche Internationale
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
01.03.2016
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
24
11.02.2016
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
11.02.2016
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
14
27.10.2015
ISR: documents cités
Administration chargée de la recherche internationale
2
26.10.2015
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII
Administration chargée de la recherche internationale
2
26.10.2015
Opinion écrite de l'ISA, page de garde
Administration chargée de la recherche internationale
1
26.10.2015
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire
Administration chargée de la recherche internationale
2
05.10.2015
Notification de réception de la copie de recherche
Administration chargée de la recherche internationale
1
18.09.2015
Abrégé
Administration chargée de la recherche internationale
1
18.09.2015
Revendications
Administration chargée de la recherche internationale
2
18.09.2015
Description
Administration chargée de la recherche internationale
8
18.09.2015
Dessins
Administration chargée de la recherche internationale
2
18.09.2015
Formulaire de requête internationale (copie pour ISA/EP)
Administration chargée de la recherche internationale
4